Сельскохозяйственные услуги
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-12-03
Ocniţa, Mereşeuca |
||
Administrator |
2002-11-27 - 2009-09-30
Edineţ, Cupcini, str. Biruinţei, 27 |
||
Administrator |
2003-01-09
Ocniţa, Corestăuţi |
||
Administrator |
1999-07-02 - 2010-03-09
Edineţ, Oneşti |
||
Administrator |
1993-02-04
Hînceşti, Cărpineni, str. Komarov str-la, 42 |
||
Administrator |
1995-02-02
Hînceşti, str. Industrială, 12 |
||
Administrator |
2000-03-20
Hînceşti, str. Florilor, 1/A |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HINCESTI Lichidator Administrator |
2002-02-20 - 2006-11-13
Hînceşti, Mingir |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2002-11-08 - 2010-09-20
Basarabeasca, str. Marx Karl, 205/A |
||
Administrator |
1996-03-15
Hînceşti, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 33 |
||
Administrator |
2017-02-03
Orhei, Ciocîlteni |
||
Administrator |
2000-06-16
Orhei, str. Sadoveanu M., 1 |
||
Administrator |
2003-05-20 - 2013-05-15
Rîşcani, Singureni |
||
Administrator |
1999-03-11
Rezina, Slobozia-Horodişte |
||
Administrator |
2002-04-10
Orhei, Brăviceni |
||
Administrator |
2002-11-01
Drochia, str. Călinescu George, 11 |
||
Administrator |
2002-11-21 - 2004-06-08
Soroca, str. Luceafărul, 20, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2002-11-25
Soroca, Pîrliţa |
||
Administrator |
2002-02-01 - 2018-01-05
Criuleni, str. Ştefan cel Mare, 54, ap.(of.) 58 |
||
Administrator |
1992-04-17 - 2006-04-01
Căuşeni, str. Meşterul Stanciu, 3 |
||
Administrator |
1997-02-19 - 2008-01-25
Ungheni, str. Bălteni, 13 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2006-12-12 - 2018-02-05
Orhei, str. Stejarilor, 28 |
||
Administrator |
2001-04-25 - 2024-06-27
Teleneşti, Nucăreni |
||
Administrator |
2002-12-12 - 2009-08-18
Taraclia, Balabanu, str. Tereşkova |
||
Administrator |
2006-05-31
Ocniţa, Vălcineţ |
||
Administrator |
2008-04-16
Floreşti, Ghindeşti, str. Fabricii, 1 |
||
Administrator |
2001-07-04
Făleşti, Năvîrneţ |
||
Administrator Lichidator |
1993-12-21
Călăraşi, str. Ştefan cel Mare, 80 |
||
Administrator |
2020-11-23
Orhei, Ivancea |
||
Administrator |
2003-01-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 14/1, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2007-08-09 - 2020-04-08
Orhei, Jora de Jos |
||
Administrator |
2012-02-02 - 2024-06-27
Orhei, Vatici |
||
Administrator |
1997-05-08 - 2000-03-10
Călăraşi, Temeleuţi |
||
Administrator |
1997-06-19 - 2000-04-27
Călăraşi, Nişcani |
||
Administrator |
1997-09-24 - 2000-03-17
Călăraşi, Frumoasa |