Сельскохозяйственные услуги
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2002-03-29 - 2017-10-24
Sîngerei, Rădoaia |
||
Administrator |
2007-04-25 - 2019-05-03
Hînceşti, Şipoteni |
||
Administrator |
2004-09-17
Glodeni, Cuhneşti |
||
Administrator |
2002-04-16 - 2020-04-03
Şoldăneşti, Sămăşcani |
||
Administrator |
2002-09-24 - 2015-09-23
Călăraşi, Vălcineţ |
||
Administrator |
2001-10-09 - 2020-04-03
Şoldăneşti, Găuzeni |
||
Administrator |
1999-02-23 - 2001-11-19
Ungheni, Hîrceşti |
||
Administrator |
1999-03-30 - 2001-04-02
Ungheni, Sculeni |
||
Administrator |
1997-10-23 - 1998-09-09
Cahul, Colibaşi |
||
Lichidator Administrator |
2013-01-24 - 2018-12-06
Cimişlia, str. Ioan-Vodă str-la, 1 |
||
Administrator |
2000-03-09 - 2020-11-11
Călăraşi, Onişcani |
||
Administrator |
2016-08-23
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1992-12-16 - 2000-02-28
Glodeni, str. Eminescu M. bd., 1 |
||
Administrator |
2006-08-15 - 2010-11-24
Făleşti, Musteaţa |
||
Administrator |
2011-09-13
Călăraşi, Bahmut |
||
Administrator |
1997-09-17
Orhei, Bulăieşti |
||
Administrator |
1996-07-22 - 2020-04-03
Orhei, Pohrebeni |
||
Administrator |
1999-05-27 - 2000-04-26
Floreşti, Sevirova |
||
Administrator |
2013-08-07 - 2023-12-26
Teleneşti, Cîşla |
||
Administrator |
2006-08-16 - 2010-03-11
Cimişlia, Gradişte |
||
Administrator |
1994-09-12 - 2023-12-26
Teleneşti, Nucăreni |
||
Administrator |
2003-02-05
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
2012-03-01
Orhei, Jora de Mijloc |
||
Administrator |
1999-03-11 - 2016-02-03
Sîngerei, Rădoaia |
||
Administrator |
2008-05-21 - 2018-04-04
Edineţ, Stolniceni |
||
Administrator |
2008-06-11
Călăraşi, Nişcani |
||
Lichidator Administrator |
2005-04-27 - 2012-08-01
Făleşti, Risipeni |
||
Administrator |
1998-04-01 - 2001-07-31
Hînceşti, str. Comisarul Mihai Moraru, 81/3 |
||
Administrator |
1998-11-30 - 2002-02-15
Hînceşti, Sărata-Mereşeni |
||
Administrator |
2000-04-06 - 2002-04-11
Cimişlia, Maximeni |
||
Administrator |
2009-06-25
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Sfatul Ţării, 7 |
||
Administrator |
2001-01-15 - 2024-02-12
Teleneşti, Chiştelniţa |
||
Administrator |
2018-11-20
Orhei, Podgoreni |
||
Administrator |
1998-05-12 - 2003-06-04
Şoldăneşti, str. 31 August 1989, 121 |
||
Administrator |
1997-06-27
Briceni, Grimăncăuţi |