Сельскохозяйственные услуги
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2006-06-22
Călăraşi, Bravicea |
||
Administrator |
2008-01-25
Edineţ, str. Independenţei, 14/B |
||
Administrator |
1995-12-20
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 110 |
||
Administrator |
2001-12-06
Briceni, Beleavinţi |
||
Administrator |
2006-07-05 - 2019-05-02
Hînceşti, Corneşti |
||
Administrator |
2014-07-14 - 2019-05-02
Hînceşti, str. Chişinăului, 8/1 |
||
Administrator |
1996-05-08 - 2019-04-22
Hînceşti, Sofia |
||
Administrator |
2001-02-14 - 2019-01-24
Nisporeni, Şişcani |
||
Administrator |
2015-04-01
Teleneşti, Vadul-Leca |
||
Administrator |
2004-02-05 - 2024-01-17
Teleneşti, Budăi |
||
Administrator |
2000-04-10 - 2019-04-22
Leova, Covurlui |
||
Administrator |
2011-02-04 - 2023-04-03
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 2 |
||
Administrator |
2013-05-24
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
2014-03-19
Orhei, Zorile |
||
Administrator |
2011-05-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 93-A |
||
Administrator |
2007-12-19 - 2019-11-18
Drochia, str. Romaniţei, 6 |
||
Administrator |
2011-12-23 - 2019-11-15
Briceni, str. Libertăţii, 16 |
||
Administrator |
1999-12-23
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator |
2015-02-12
Edineţ, Feteşti |
||
Administrator |
2001-03-28 - 2001-03-28
Orhei, str. 31 August, 102, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2001-07-06
Orhei, Cucuruzeni |
||
Administrator |
2001-09-11 - 2003-02-03
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
2001-10-19
Orhei, Lucăşeuca |
||
Administrator Lichidator |
2015-02-13
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator |
2002-02-12
Orhei, str. Cîmpiilor, 2A |
||
Administrator |
2002-03-12 - 2002-04-16
Orhei, str. Gorkii, 21 |
||
Administrator |
2006-02-03
Cantemir, Chioselia |
||
Administrator |
2014-04-30
Orhei, Budăi |
||
Administrator |
2019-02-27
Teleneşti, Brînzenii Vechi |
||
Administrator |
2012-08-17
Orhei, Sirota |
||
Administrator |
2020-09-01
Hînceşti, Mingir |
||
Administrator |
2003-08-07
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 143, ap.(of.) 4 |
||
Întreprinzătorul Individual CASIAN SERGIU Lichidator Administrator |
2003-02-13 - 2014-06-04
Ungheni, Chirileni |
||
Administrator |
2005-10-18 - 2015-04-01
Cantemir, Tartaul |
||
Administrator |
2004-02-02 - 2024-01-17
Teleneşti, Budăi |