Сельскохозяйственные услуги
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
2001-08-24 - 2005-11-04
Nisporeni, Bolţun |
|||
Administrator Lichidator |
1994-01-26 - 2005-11-02
Ialoveni, Nimoreni |
||
Administrator |
1996-09-18 - 1999-12-16
Căuşeni, Ciufleşti |
||
Administrator |
1997-05-08
Orhei, Brăviceni |
||
Administrator |
2003-03-03
Orhei, Furceni |
||
Administrator |
2004-04-23
Călăraşi, Hirova |
||
Administrator |
2006-03-01 - 2014-04-09
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gorkii, 85 |
||
Administrator |
2005-08-18
Căuşeni, Ucrainca |
||
Administrator |
2005-05-18
Nisporeni, Găureni |
||
Administrator |
2008-04-18
Orhei, Tîrzieni |
||
Administrator |
2006-06-27
Dubăsari, Doroţcaia |
||
Administrator |
2006-06-22 - 2010-11-24
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 138 |
||
Întreprinderea Individuală NICOLAE BOSTAN Administrator provizoriu Administrator |
2006-06-27
Şoldăneşti, Şipca |
||
Administrator |
2006-02-24
Căuşeni, Coşcalia |
||
Administrator |
2006-03-17
Nisporeni, str. Ion Vodă, 11 |
||
Administrator |
2006-06-27
Ungheni, str. Alecsandri Vasile, 8 |
||
Administrator |
2007-01-31
Criuleni, Cimişeni |
||
Administrator |
2006-03-09
Ungheni, str. Ungureanu Oleg, 9/2, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2007-02-06
Şoldăneşti, Vadul-Raşcov |
||
Administrator |
2007-04-26
Căuşeni, Cîrnăţenii Noi, str. Lazo S., 23 |
||
Lichidator |
2011-08-03 - 2020-08-03
Floreşti, Gura Camencii |
||
Administrator |
1996-02-22 - 2024-01-31
Teleneşti, Căzăneşti |
||
Administrator |
2006-01-06 - 2018-01-26
Cantemir, Ţiganca |
||
Administrator Lichidator |
2011-11-08
Bălţi, str. Darwin Charles, 3/A |
||
Administrator |
1998-12-25 - 2020-01-31
Criuleni, Boşcana |
||
Administrator |
2002-10-18 - 2024-01-31
Teleneşti, Căzăneşti |
||
Administrator |
2014-12-23
Orhei, Vîprova |
||
Administrator |
2003-11-05 - 2019-04-22
Leova, Vozneseni |
||
Administrator |
2015-04-08
Şoldăneşti, Cuşmirca |
||
Administrator |
2004-02-02
Orhei, Mîrzeşti |
||
Administrator |
2016-09-06
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
2006-01-12
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
2021-12-01
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
2022-05-12
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
1999-03-22 - 2018-01-11
Ocniţa, str. Macarenco, 1 |