Сельскохозяйственные услуги
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2012-11-05 - 2024-01-15
Teleneşti, Verejeni |
||
Administrator |
1997-02-19
Criuleni, str. Victoriei, 28 |
||
Administrator |
2012-11-26
Teleneşti, Leuşeni |
||
Administrator |
2001-05-15 - 2024-01-16
Teleneşti, Nucăreni |
||
Administrator |
2006-10-10
Anenii Noi, str. Chişinăului, 74 |
||
Lichidator Administrator |
2006-10-30 - 2015-11-24
Leova, Beştemac |
||
Administrator |
2001-11-01 - 2018-07-27
Teleneşti, Codru |
||
Administrator |
1998-07-07
Cantemir, Baimaclia |
||
Administrator |
2002-09-23 - 2017-12-11
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 22, ap.(of.) 99 |
||
Administrator |
2001-08-21 - 2017-10-06
UTA Găgăuzia, Joltai, str. Ceapaev, 10 |
||
Administrator |
2008-04-16
Călăraşi, str. Bojole, 25, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
2004-04-21
Anenii Noi, Mereni, str. Gagarin Iu., 79 |
||
Administrator |
2018-10-26
Orhei, Crihana |
||
Administrator |
1997-06-24 - 2020-01-31
Criuleni, str. Mioriţa, 38 |
||
Administrator |
2001-05-21 - 2020-09-09
Şoldăneşti, Receşti |
||
Administrator |
1994-01-18
Cahul, str. Dunării, 19 |
||
Administrator |
2007-03-22 - 2019-11-13
Edineţ, Hlinaia |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2007-06-13
Taraclia, str. Pervomaiscaia, 73 |
||
Administrator |
2014-05-08
Leova, str. Creangă Ion, 5 |
||
Administrator |
2004-05-14 - 2005-06-29
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 69, ap.(of.) 50 |
||
Lichidator Administrator |
2006-04-28 - 2017-12-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65, ap.(of.) 619 |
||
Administrator |
2000-03-24
Orhei, str. Stamati C., 2 |
||
Administrator |
2013-02-06
Teleneşti, Brînzenii Noi |
||
Administrator |
2003-05-14
Anenii Noi, Mereni, str. Gagarin Iu., 79 |
||
Administrator |
2015-06-22
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
2002-11-25
Străşeni, Vorniceni |
||
Administrator Lichidator |
2001-11-07 - 2017-10-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 3, ap.(of.) 267 |
||
Administrator |
2002-12-18
Floreşti, Frumuşica |
||
Administrator |
2002-10-08
Ştefan Vodă, str. Zona Industrială |
||
Administrator |
2005-06-23 - 2017-10-09
Floreşti, Gura Camencii |
||
Administrator |
1998-10-19
Cahul, str. Muncii, 1 |
||
Administrator |
2002-12-20 - 2007-06-15
Ştefan Vodă, Cioburciu |
||
Administrator |
2002-01-16
Căuşeni, Fîrlădeni, str. Ştefan cel Mare, 58 |
||
Administrator |
1997-07-15
mun. Chişinău, Truşeni |
||
Administrator |
2001-10-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 6/2, ap.(of.) 46 |