Сельскохозяйственные услуги
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-04-10 - 2018-05-28
Soroca, Şolcani |
||
Administrator |
2018-05-22
Orhei, Trebujeni |
||
Administrator |
1999-04-25
Sîngerei, Cozeşti |
||
Administrator |
1994-06-22 - 2013-12-23
Hînceşti, str. Ciocîrliei, 22/A |
||
Administrator |
2001-06-18
Basarabeasca, Abaclia, str. Iachir I., 103 |
||
Lichidator Administrator |
1992-09-22 - 2019-08-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 33, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1995-07-04 - 2024-01-09
Leova, Borogani, str. 31 August, 9 |
||
Administrator |
2000-10-19
Leova, Tomai |
||
Administrator |
2014-03-10
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator |
2017-01-18
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
2004-04-16
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator |
2009-02-10
Hînceşti, Boghiceni |
||
Administrator |
2012-07-12
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator |
2018-03-29
Basarabeasca, Başcalia, str. Creangă Ion |
||
Administrator |
2012-08-29
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
2007-03-26
Cimişlia, Ialpujeni |
||
Administrator |
2005-03-16 - 2024-01-12
Leova, Cupcui |
||
Administrator |
2013-01-04
Basarabeasca, Başcalia, str. Eminescu Mihai str-la, 6 |
||
Administrator |
2014-02-06
Cimişlia, Satul Nou |
||
Administrator |
2012-06-05
Leova, Cazangic |
||
Administrator |
2005-03-14 - 2024-01-12
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator |
2018-06-15
Leova, Romanovca |
||
Administrator |
2007-11-07 - 2015-10-27
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 42 |
||
Administrator |
2009-08-14
Sîngerei, Prepeliţa |
||
Administrator |
2015-07-28 - 2024-01-09
Basarabeasca, Iserlia |
||
Administrator |
2009-04-28
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator |
2015-05-14 - 2024-01-19
Cimişlia, Javgur |
||
Administrator |
2008-01-15
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator |
2017-03-03
Basarabeasca, Sadaclia, str. Ştefan cel Mare |
||
Administrator |
2020-02-13
Cimişlia, Ecaterinovca |
||
Administrator |
2001-08-20 - 2024-01-12
Hînceşti, Cărpineni |
||
Administrator |
2018-04-02
Hînceşti, Leuşeni |
||
Administrator |
2011-05-10
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
2015-05-13
Cimişlia, Schinoşica |
||
Administrator |
2001-03-07 - 2024-01-17
Leova, Orac |