Животноводство
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2011-04-28
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
1993-01-18 - 2010-01-16
Căuşeni, str. Păcii, 88 |
||
Administrator |
2002-01-24 - 2013-01-04
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2001-05-31 - 2010-06-10
Rezina, str. Voluntarilor, 12, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2011-11-29
Donduşeni, Plop |
||
Administrator |
2003-04-07
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
1995-05-06 - 2020-05-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ialoveni, 94, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1993-04-06 - 2020-05-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 41, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
2003-04-24
Soroca, Vasilcău |
||
Lichidator Administrator |
1996-03-25
Criuleni, Dubăsarii Vechi |
||
Administrator |
1996-07-09
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
2000-02-01 - 2015-08-17
Floreşti, Sănătăuca |
||
Administrator |
1997-11-07
Făleşti, Pînzăreni |
||
Administrator |
1999-12-30
Edineţ, Fîntîna Albă |
||
Administrator |
1999-06-03
Edineţ, str. Plugarilor, 18 |
||
Administrator Lichidator |
2000-02-03
Soroca, Sobari |
||
Lichidator Administrator |
1997-06-09
Taraclia, Novosiolovca |
||
Administrator |
1998-01-20
Cantemir, Taraclia |
||
Administrator |
1999-03-15 - 2004-09-27
Soroca, Soloneţ |
||
Administrator |
2000-03-13 - 2006-08-07
Floreşti, Ghindeşti, str. Uzinelor, 12 |
||
Administrator |
1998-06-08
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator Administrator |
1999-05-26
Glodeni, Danu |
||
Administrator |
1998-08-18
Ungheni, Vulpeşti |
||
AL-MAYALI MOHAMMED KAMIL KHUDHAI Administrator Administrator provizoriu |
2011-06-14 - 2022-11-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 86, ap.(of.) 93 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1999-04-14 - 2008-02-28
Soroca, Schineni |
||
Administrator |
2007-08-30
Şoldăneşti, Curătura |
||
Administrator |
2009-02-11
Floreşti, str. Victoriei bd., 70 |
||
Administrator |
1998-10-27
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
2011-05-18
Glodeni, str. Livezilor, 4, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1999-04-05 - 2022-07-04
Cahul, Colibaşi |
||
Lichidator Administrator |
1999-03-24 - 2012-12-26
Soroca, Rudi |
||
Administrator Lichidator |
2001-12-20 - 2013-02-07
Soroca, Niorcani |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2001-10-30 - 2013-05-03
Edineţ, Feteşti |
||
Administrator Lichidator |
2002-08-19 - 2013-08-08
Edineţ, Hancăuţi |
||
Lichidator Administrator |
2003-12-17 - 2013-07-11
Floreşti, Prajila |