Животноводство
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2010-11-11 - 2020-02-24
Ştefan Vodă, Palanca, str. Livezilor, 22 |
||
Administrator |
1994-05-12 - 2020-02-24
Rîşcani, Malinovscoe |
||
Administrator |
2013-01-18 - 2022-03-22
Cimişlia, Iurievca |
||
Administrator |
2014-03-03 - 2022-03-22
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator |
1993-02-10 - 2013-04-22
Călăraşi, Horodişte, str. Gagarin Iu., 31 |
||
Administrator |
2009-04-28 - 2019-12-06
Glodeni, str. Ştefan cel Mare, 5, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
1995-07-21 - 2023-10-20
Străşeni, str. Sadoveanu M., 35, ap.(of.) 310 |
||
Administrator |
1998-11-23 - 2019-12-09
Făleşti, str. Viitorului, 24 |
||
Administrator |
1994-02-08 - 2023-10-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 16, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2014-05-16 - 2019-12-10
Rezina, Lipceni |
||
Administrator Lichidator |
2000-03-02
Străşeni, Pănăşeşti |
||
Administrator |
2007-10-31 - 2019-12-13
Ştefan Vodă, Ştefăneşti |
||
Administrator |
1995-05-18 - 2004-03-15
Călăraşi, Dereneu |
||
Administrator |
1996-08-01 - 2004-11-29
Călăraşi, Răciula |
||
Administrator |
1998-06-10 - 2005-01-20
Ungheni, Floriţoaia Veche |
||
Administrator |
1996-03-25 - 2005-01-20
Ungheni, Sculeni |
||
Administrator |
1999-03-24 - 2004-12-02
Floreşti, Cerniţa |
||
Lichidator Administrator |
1994-07-01 - 2011-09-09
Ştefan Vodă, Viişoara |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Administrator Lichidator |
1996-02-20 - 2007-12-10
Teleneşti, Cucioaia |
||
Administrator Lichidator |
1994-12-21 - 2008-09-05
Hînceşti, str. Sadoveanu M., 15/11 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2001-05-23 - 2019-12-17
Făleşti, Ciolacu Nou |
||
Administrator |
2011-02-22 - 2020-12-16
Rîşcani, Văratic |
||
Administrator |
1994-12-05 - 2020-12-15
Cahul, str. Frunze M., 58, ap.(of.) 6 |
||
Lichidator Administrator |
2004-06-10
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator Lichidator |
2012-06-22
Cantemir, Coştangalia |
||
Administrator |
2004-03-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 37 |
||
Lichidator Administrator |
2007-02-21
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
1993-02-08
Criuleni, Drăsliceni |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1993-02-04
Căuşeni, Coşcalia |
||
Administrator |
1994-08-23 - 2024-04-20
mun. Chişinău, Băcioi, str. 31 August, 43 |
||
Lichidator Administrator |
2005-06-01 - 2019-12-30
Cahul, str. Negruzzi C., 129, ap.(of.) 20 |
||
Administrator Lichidator |
2009-02-17 - 2023-01-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 7, ap.(of.) 111 |
||
Administrator |
1997-05-16 - 2021-03-25
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
1992-04-21
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator |
1994-04-11
Cimişlia, Topala |