Животноводство
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1999-10-04 - 2005-10-26
Donduşeni, Elizavetovca |
||
Administrator |
1999-03-22 - 2005-10-26
Donduşeni, Pivniceni |
||
Administrator |
1998-05-04
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
1998-07-09
Călăraşi, Bravicea |
||
Administrator |
2000-11-30
Ialoveni, Bardar |
||
Lichidator |
2008-03-07 - 2023-10-13
Călăraşi, Pituşca |
||
Administrator |
2009-07-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Profesor Ion Dumeniuk, 18, ap.(of.) 3A |
||
Administrator |
2006-01-11
Ştefan Vodă, str. Lupu Vasile, 25 |
||
Administrator |
1997-01-04
Nisporeni, str. Ştefan cel Mare, 73 |
||
Administrator |
2009-02-25 - 2021-11-15
Hînceşti, Stolniceni |
||
Administrator Lichidator |
2000-06-21 - 2021-11-12
Drochia, Ţarigrad |
||
Administrator Lichidator |
2012-06-26 - 2021-11-15
Făleşti, Mărăndeni |
||
Administrator |
1997-10-10 - 2021-11-12
Cahul, Pelinei |
||
Întreprinzător Individual BEVZIUC SERGIU Lichidator Administrator |
2008-09-12 - 2021-11-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 3, ap.(of.) 194 |
||
Administrator |
1998-03-20
Ocniţa, Bîrnova |
||
Administrator |
1994-01-28
Basarabeasca, Iordanovca |
||
Administrator |
1998-08-07
Ocniţa, Bîrlădeni |
||
Administrator |
2011-06-16
mun. Chişinău, Vatra, str. Plopilor, 25 |
||
Administrator |
1993-02-11 - 2019-08-08
Soroca, Zastînca |
||
Administrator |
1993-05-27 - 2012-07-30
Hînceşti, Pogăneşti |
||
Administrator |
1999-06-21 - 2018-02-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 27/b, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2004-09-08 - 2021-11-18
Ocniţa, str. Creangă Ion, 43, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1997-01-28 - 2021-03-04
UTA Găgăuzia, Avdarma |
||
Administrator |
1997-03-24
Rezina, Cuizăuca |
||
1999-03-31 - 2012-07-06
Nisporeni, Cristeşti |
|||
Administrator |
2013-10-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Criuleni, 10A |
||
Administrator |
2007-04-03 - 2021-11-23
Ialoveni, Zîmbreni |
||
Administrator |
1992-09-30 - 2020-09-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Melestiu, 7 |
||
Administrator |
1995-07-25
Soroca, str. Aluniş, 3 |
||
Administrator |
1995-09-01
Soroca, str. Alexandru cel Bun, 5 |
||
Administrator |
1999-12-07 - 2021-11-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 35/2, ap.(of.) 39 |
||
Administrator Lichidator |
2008-10-06 - 2021-11-24
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 3/A, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2001-12-19
Soroca, Niorcani |
||
Administrator |
2001-12-20
Soroca, Niorcani |
||
Administrator |
2001-12-20
Soroca, Niorcani |