Животноводство
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2004-10-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 9/8/""A |
||
Administrator |
1993-03-31 - 2018-04-12
Bălţi, str. Eminescu Mihai, 11, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2009-07-16 - 2020-02-11
Bălţi, str. Strîi, 19, ap.(of.) 81 |
||
Administrator |
1996-07-24
Edineţ, str. Vieru Igor, 30 |
||
Administrator |
2010-11-01 - 2021-03-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 26/2, ap.(of.) 906 |
||
Administrator |
2008-08-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307 |
||
Administrator |
2014-06-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 53/2, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2005-10-27
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator |
1999-12-22 - 2018-02-15
Hînceşti, Fundul Galbenei |
||
Lichidator Administrator |
2002-02-25 - 2020-10-21
Donduşeni, Arioneşti |
||
Administrator |
2014-05-30
Ocniţa |
||
Administrator |
1992-10-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 102, ap.(of.) 70 |
||
Administrator |
1999-09-15
Floreşti, Năpadova |
||
Administrator |
2000-07-11
Floreşti, Băhrineşti |
||
Administrator |
1996-05-29 - 2021-09-24
Rîşcani, Petruşeni |
||
Administrator |
2014-11-19
mun. Chişinău, Cricova, str. Mioriţa, 109 |
||
Administrator |
1998-06-11
Cantemir, Vîlcele |
||
Administrator Lichidator |
2012-09-26 - 2021-09-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Drumul Crucii, 94, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1999-03-22 - 2005-09-30
Donduşeni, Arioneşti |
||
Administrator |
2010-01-13
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator Lichidator |
1999-12-22 - 2005-10-03
Ialoveni, Gangura |
||
Administrator |
2000-02-25 - 2005-09-30
Donduşeni, Moşana |
||
Administrator |
1998-05-14 - 2005-10-14
Rezina, Pereni |
||
Administrator |
1999-03-26
Drochia, Zguriţa |
||
Administrator |
1996-11-29
Cahul, str. Mateevici A., 38 |
||
Administrator |
1997-02-03
Cahul, str. Stroescu V., 35, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
2005-12-20
Ialoveni, Ţipala |
||
Administrator |
2001-02-19
Cahul, Manta |
||
Administrator |
2001-05-22
Cahul, Cotihana |
||
Administrator Lichidator |
2013-02-15 - 2021-10-07
Ştefan Vodă, Volintiri, str. Cantemir D. |
||
Administrator |
2011-06-08 - 2021-10-08
Glodeni, Balatina |
||
Administrator |
1996-02-28 - 2020-04-28
Teleneşti, Văsieni |
||
Administrator |
1994-09-29 - 2023-10-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Minsk, 49/2, ap.(of.) 21 |
||
Administrator Lichidator Lichidator |
2004-06-10
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 48 |
||
Administrator |
2001-08-07 - 2005-10-26
Donduşeni, Tîrnova |