Животноводство
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
1995-09-28 - 2004-07-20
Teleneşti, Hirişeni |
|||
Administrator |
1995-08-30 - 1999-10-28
Cimişlia, Mereni |
||
Administrator |
1995-10-21 - 2000-05-26
Cimişlia, Maximeni |
||
Administrator |
1995-10-09 - 1997-12-10
Cimişlia, str. Frunze M., C.11 |
||
Administrator |
1995-10-18 - 1997-08-27
Cimişlia, Hîrtop |
||
Administrator |
1996-03-27 - 2000-04-24
Cimişlia, Porumbrei |
||
Administrator |
1996-05-03 - 2000-03-23
Cimişlia, Ialpug |
||
Administrator |
1996-06-12 - 1998-01-16
Cimişlia, Hîrtop |
||
Administrator |
1996-07-30 - 1999-11-30
Cimişlia, Valea Perjei |
||
Lichidator Administrator |
2004-03-29 - 2010-01-29
Floreşti, Cuhureştii de Jos |
||
Administrator |
1997-08-12 - 2000-03-03
Cimişlia, Javgur |
||
Lichidator Administrator |
2003-02-27
Rezina, Ignăţei |
||
Administrator |
1994-05-13 - 1999-09-22
Şoldăneşti, Pohoarna |
||
Administrator |
1994-05-27 - 2000-08-28
Şoldăneşti, Olişcani |
||
Administrator |
1994-06-30 - 2000-08-02
Şoldăneşti, Şestaci |
||
Administrator |
2003-02-28
Orhei, Chiperceni |
||
Administrator Lichidator |
2002-04-22 - 2019-08-01
Ocniţa, Clocuşna |
||
Administrator |
1997-03-21 - 1999-11-22
Şoldăneşti, Mihuleni |
||
Administrator |
2001-09-14
Cantemir, Hănăseni |
||
Administrator |
1997-12-24 - 2000-07-27
Şoldăneşti, Cuşmirca |
||
Administrator |
2004-04-16
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Lenin, 191 |
||
Administrator |
1995-01-24 - 2008-09-08
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Dimitrov, 6 |
||
Administrator |
1993-09-23 - 2018-04-11
Bălţi, str. Musorgski str-la, 15 |
||
Administrator |
1995-01-23 - 2018-02-09
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Romaniţei, 4 |
||
Administrator |
2003-01-21 - 2020-02-10
Făleşti, Pîrliţa |
||
Administrator |
2003-01-27
Soroca, Cosăuţi |
||
Administrator |
1997-01-20 - 2020-09-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 89, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1993-12-09 - 1998-12-03
Ştefan Vodă, Popeasca |
||
Administrator |
2011-08-24 - 2021-03-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Leşcenco Petru, 25 |
||
Administrator |
1994-02-28 - 1999-10-05
Ştefan Vodă, str. Trandafirilor, 71 |
||
Administrator |
2003-11-21 - 2015-12-04
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 112 |
||
Administrator |
2011-05-10 - 2018-09-28
Bălţi, Sadovoe, str. Miciurin, 29 |
||
Administrator |
1994-06-03 - 2001-02-28
Ştefan Vodă, Feşteliţa, str. Tereşkova |
||
Administrator |
2007-03-12
Cimişlia, Lipoveni |
||
Administrator |
1994-07-21 - 2001-12-18
Ştefan Vodă, Popeasca, str. 31 August 1989, 49 |