Животноводство
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-08-08
Glodeni, Fundurii Vechi |
||
Administrator |
2013-05-15
Sîngerei |
||
Administrator |
2006-09-06
Cahul, str. Stroescu V., 40, ap.(of.) 2 |
||
1994-11-30 - 2004-09-06
Cahul, str. Tolstoi L., 2/A, ap.(of.) 1 |
|||
Administrator |
2001-06-28 - 2021-11-05
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator |
2004-11-22 - 2010-04-01
Taraclia, Tvardiţa, str. Novaia, 2 |
||
Administrator |
2004-07-20
Briceni, Hlina |
||
Administrator |
2002-07-18 - 2007-08-09
Edineţ, Şofrîncani |
||
Administrator |
2015-01-23 - 2015-01-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 100/2, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1996-12-18 - 2001-03-02
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Lenin |
||
Administrator |
2014-06-06 - 2021-03-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 188 |
||
Administrator |
2001-01-09
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
2004-09-07 - 2011-02-04
Ocniţa, Naslavcea |
||
Administrator |
1998-05-18 - 2000-11-27
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 181 |
||
Administrator |
2004-12-09
Edineţ, Brătuşeni |
||
Lichidator Administrator |
2015-02-11
Briceni, Teţcani |
||
Administrator |
2000-03-23
Leova, Iargara, str. Doina, 46 |
||
Administrator |
2002-07-18 - 2018-02-09
Taraclia, str. Matrosov, 51 |
||
Administrator |
2003-01-22
Orhei, Jora de Mijloc |
||
Administrator |
1999-06-01
Cimişlia, Mereni |
||
Administrator |
1993-03-15 - 2000-03-21
Cimişlia, Hîrtop |
||
Administrator |
2009-03-12 - 2020-11-17
Drochia, Maramonovca |
||
Administrator |
2010-02-23 - 2020-11-16
Floreşti, Frumuşica |
||
Administrator |
1993-04-20
Hînceşti, str. Melioratorov, 5, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2004-09-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 84 |
||
Administrator |
1994-04-21 - 2000-07-26
Cimişlia, Sagaidac |
||
Administrator |
1995-01-02 - 2020-02-10
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 16, ap.(of.) 50 |
||
Lichidator Administrator |
1994-11-10
Cimişlia, str. Burebista, 1 |
||
1992-11-20 - 2006-01-17
Hînceşti, str. Lazo S., 77 |
|||
Administrator |
1994-08-25 - 1999-11-16
Cimişlia, Gradişte |
||
Administrator |
2004-04-09
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator |
1995-02-23 - 2000-04-21
Cimişlia, Marienfeld |
||
Administrator |
1993-02-19 - 2000-06-14
Cimişlia, Sagaidac |
||
Administrator |
1992-12-07 - 2000-01-26
Cimişlia, Suric |
||
1996-03-16 - 2004-10-14
Teleneşti, Budăi |