Животноводство
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-09-27
Edineţ, Cupcini, str. Şcolii, 11 |
||
Lichidator Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1997-12-18
Edineţ, str. Testemiţeanu N., 24 |
||
Administrator |
1993-06-22 - 2020-04-17
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lenin, 19 |
||
Administrator |
1993-06-22 - 2020-04-17
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Şciusev A., 28 |
||
Administrator |
1993-06-22 - 2020-04-17
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lenin, 179 |
||
Administrator |
1994-02-04
Drochia, str. Independenţei, 45, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1993-09-28 - 2020-04-17
UTA Găgăuzia, Ferapontievca, str. Gagarin Iu., 89 |
||
Administrator |
1993-08-20 - 2019-07-16
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
1996-02-15 - 2000-01-17
Soroca, Şeptelici |
||
Administrator |
1996-03-01 - 2000-09-28
Soroca, Căinarii Vechi |
||
Administrator |
1996-03-15 - 2001-05-10
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 36/3, ap.(of.) 101 |
||
Administrator |
1996-03-18 - 2001-09-06
Soroca, Şolcani |
||
Administrator |
1996-04-02 - 2000-07-04
Soroca, Voloviţa |
||
Administrator |
2002-09-03
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Administrator |
1999-04-21 - 2005-06-08
Ocniţa, Corestăuţi |
||
Administrator |
1997-01-15 - 2000-08-03
Soroca, str. Alexandru cel Bun, 86/3 |
||
Administrator |
1997-01-21 - 2000-10-13
Soroca, str. Cibotari Maria, 31, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1996-02-16
Edineţ, Cupcini, str. Livezilor, 2 |
||
Administrator |
1997-02-25 - 1999-11-16
Soroca, Soloneţ |
||
Administrator |
1997-03-04 - 2000-08-02
Soroca, str. Pădurii, 35 |
||
Administrator |
2003-12-17
Briceni, Medveja |
||
Administrator |
1999-12-03
Briceni, Mărcăuţi |
||
Administrator |
1993-01-29
Edineţ, Şofrîncani |
||
Administrator |
2002-02-04 - 2007-01-31
Edineţ, Hancăuţi |
||
Administrator Lichidator |
2001-03-29 - 2011-03-02
Briceni, Cotiujeni |
||
Administrator |
2003-02-21
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 145 |
||
Administrator |
1994-08-17 - 2000-04-26
Sîngerei, Dumbrăviţa |
||
Administrator |
1995-02-16
Leova, str. Gribov N., 37 |
||
Administrator |
1993-09-06 - 2019-07-17
Cantemir, str. Trandafirilor, 11 |
||
Administrator |
1996-03-12 - 1998-09-01
Sîngerei, Copăceni |
||
Administrator |
1996-07-11 - 2000-06-28
Sîngerei, Bălăşeşti |
||
Administrator |
2012-01-23 - 2019-11-28
Hînceşti, str. Bozienilor şos., 1 |
||
Administrator |
1996-12-27 - 2000-07-18
Taraclia, Aluatu |
||
Administrator |
1996-07-19 - 2018-09-07
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
2012-06-29
Rîşcani, Corlăteni |