Животноводство
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-01-10
Donduşeni, Frasin |
||
Administrator Lichidator |
2000-04-13 - 2007-08-15
Ialoveni, Dănceni |
||
Administrator Lichidator |
1998-05-14 - 2018-04-06
Drochia, Ochiul Alb |
||
Administrator |
1999-06-30
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 147 |
||
Administrator |
2000-02-11
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Moldova, 12, ap.(of.) 61 |
||
Administrator |
2007-10-30 - 2019-01-31
Floreşti, Prodăneşti |
||
Lichidator Administrator |
2001-04-28
Taraclia, Vinogradovca |
||
Administrator |
1995-05-23
Donduşeni, str. Maiakovski Vl., 30 |
||
Administrator |
1994-10-10 - 2018-08-03
Căuşeni, Căinari, str. Alexandru cel Bun, 1/A, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2005-06-17 - 2018-09-25
Străşeni, Ţigăneşti |
||
Administrator |
1994-04-01 - 2002-12-12
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1994-07-04 - 2001-06-28
Orhei, Jora de Mijloc |
||
Administrator |
2003-12-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 31 |
||
Administrator |
1995-04-26 - 1998-06-29
Orhei, Puţintei |
||
Administrator |
1996-04-23
Soroca, Tătărăuca Veche |
||
Lichidator Administrator |
2010-02-18
Hînceşti, Mereşeni |
||
Administrator |
1999-10-01 - 2008-03-18
Dubăsari, Holercani |
||
Administrator |
2000-01-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 29, ap.(of.) 5A |
||
Administrator |
2013-01-03 - 2019-11-26
Teleneşti, Verejeni |
||
Administrator |
1998-06-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 84, ap.(of.) 122 |
||
Administrator |
1994-11-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 60, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1994-11-09 - 2000-03-17
Rezina, Pripiceni-Răzeşi |
||
Administrator |
1996-11-18 - 2009-11-24
Străşeni, Cojuşna, str. Eminescu Mihai, 38 |
||
Administrator |
1996-12-05 - 2020-04-14
Orhei, str. Iachir, 6, ap.(of.) 70 |
||
Administrator |
1997-01-13 - 2024-07-19
Orhei, Chiperceni |
||
Administrator |
1995-08-24 - 2000-01-24
Rezina, Lalova |
||
Administrator |
2001-05-29
Anenii Noi, Cobusca Veche |
||
Administrator |
1996-03-06 - 2018-12-11
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
1995-08-29 - 2000-03-24
Rezina, Echimăuţi |
||
Administrator |
2002-04-04
Anenii Noi, Gura Bîcului |
||
Administrator |
1994-04-26 - 2015-01-26
Călăraşi, Meleşeni |
||
Administrator |
1999-11-12 - 2010-07-07
Ialoveni, Ruseştii Noi |
||
Administrator |
1996-03-21 - 2000-12-25
Rezina, Ghiduleni |
||
Administrator |
1996-03-25 - 2000-12-25
Rezina, Otac |
||
Administrator |
2013-02-06
Străşeni, Recea |