Животноводство
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-04-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 1, ap.(of.) 76 |
||
Administrator |
1996-03-21 - 2019-06-07
Rîşcani, Văratic |
||
Administrator |
1996-06-10 - 2017-07-12
Călăraşi, Sadova |
||
Administrator |
1996-01-02 - 2019-06-07
Anenii Noi, Merenii Noi |
||
Întreprinderea Individuală MUNTEAN OLEG Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1999-10-26 - 2014-03-10
Basarabeasca, Abaclia |
||
Administrator |
2006-01-10
Ungheni, Coşeni |
||
Administrator |
1993-04-15 - 2000-03-27
Ocniţa, Codreni |
||
Administrator |
1993-04-15 - 2000-03-27
Ocniţa, Bîrnova |
||
Administrator |
1993-04-15 - 2000-08-24
Ocniţa, Gîrbova |
||
Administrator |
1993-04-15 - 1999-12-28
Ocniţa, Corestăuţi |
||
Administrator |
1993-04-15 - 2000-01-28
Ocniţa, Hădărăuţi |
||
Administrator |
1992-11-12
Donduşeni |
||
Administrator |
2001-06-01 - 2014-01-15
Taraclia, Aluatu |
||
Administrator |
2014-10-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 27 |
||
Administrator |
1995-11-21 - 2019-06-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4, ap.(of.) 917 |
||
Administrator |
2002-05-16 - 2014-08-06
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
1993-02-19
Donduşeni, Arioneşti |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2001-06-14 - 2013-01-16
Făleşti, Scumpia |
||
Administrator |
2001-12-19 - 2013-02-07
Soroca, Niorcani |
||
Administrator |
1992-10-01 - 2013-03-18
Cahul, Vadul lui Isac |
||
Administrator |
1995-06-09 - 2019-06-10
Rîşcani, str. Independenţei, 132 |
||
Administrator |
1998-04-16
Dubăsari, Pîrîta |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2002-01-31 - 2013-08-12
Ungheni, Todireşti |
||
Lichidator |
2000-12-06 - 2016-04-05
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
1996-06-28 - 2019-07-10
Cantemir, Enichioi |
||
Administrator |
2014-09-11 - 2020-08-14
Rezina, str. Eminescu Mihai, 2 |
||
Administrator |
1996-07-29 - 2018-12-10
Edineţ, Hlinaia |
||
Administrator |
1995-12-19 - 2019-07-10
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
1997-08-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 15 |
||
Administrator |
1996-12-05 - 2001-11-09
Ocniţa, Rediul Mare |
||
Administrator |
2002-12-27 - 2020-02-05
Edineţ, Zăbriceni |
||
Administrator |
2000-05-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 18/1, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2009-03-03 - 2019-06-10
Donduşeni, Briceni |
||
Administrator |
2001-07-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 204/1, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
1992-10-29 - 2019-06-11
Rîşcani, str. Lăpuşneanu A., 56, ap.(of.) 2 |