Животноводство
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-09-07 - 2000-04-27
Ungheni, Alexeevca |
||
Administrator |
2006-05-24 - 2019-07-09
Cantemir, Cîşla |
||
Lichidator Administrator |
2013-01-24 - 2018-12-06
Cimişlia, str. Ioan-Vodă str-la, 1 |
||
Administrator |
2009-02-10
Leova, str. Ion Vodă, 20 |
||
Administrator |
2000-03-09 - 2020-11-11
Călăraşi, Onişcani |
||
Administrator |
1996-01-16 - 2019-07-09
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
1995-11-27 - 2019-07-09
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
1994-09-26 - 2019-07-09
Cantemir, Cociulia, str. Păcii, 59 |
||
Administrator |
1995-09-12 - 2019-07-09
Cantemir, Cîrpeşti |
||
Administrator |
1996-04-24 - 2019-07-09
Cantemir, Sadîc |
||
Administrator |
1995-08-09 - 2002-01-28
Floreşti, Cerniţa |
||
Administrator |
2006-08-15 - 2010-11-24
Făleşti, Musteaţa |
||
Administrator |
2015-03-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Podul Înalt, 7, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1993-04-15 - 2000-02-24
Făleşti, Glinjeni |
||
Administrator |
1996-03-16 - 2000-07-19
Făleşti, Făleştii Noi |
||
Administrator |
1998-08-14 - 2000-03-23
Hînceşti, Bozieni |
||
Administrator |
2006-08-09
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
2011-10-12
Ungheni, Corneşti, str. Creangă Ion, 5 |
||
Administrator |
1994-12-19 - 2001-01-16
Hînceşti, Cărpineni |
||
Administrator |
2013-11-05
Leova, str. Frumuşica, 6 |
||
Lichidator Administrator |
2005-04-27 - 2012-08-01
Făleşti, Risipeni |
||
Administrator |
2000-04-06 - 2002-04-11
Cimişlia, Maximeni |
||
Administrator |
1994-04-28 - 2000-03-10
Glodeni, Hîjdieni |
||
Administrator |
1994-07-21 - 2000-04-14
Glodeni, Iabloana |
||
Administrator |
1994-03-03 - 2000-10-27
Taraclia, Valea Perjei, str. Lenin, 163 |
||
Administrator |
1995-02-02 - 2001-04-26
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Lenin, 101 |
||
Administrator |
1993-04-23 - 1999-12-21
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator |
1995-03-30 - 2000-03-10
Glodeni, Ustia |
||
Administrator |
1997-11-28 - 2000-01-26
Cimişlia, Mihailovca, str. Ştefan Vodă, 244 |
||
Administrator |
1998-06-19 - 2000-02-17
Glodeni, Duşmani |
||
Administrator |
1994-05-27 - 2000-02-18
Şoldăneşti, Rogojeni |
||
Administrator |
1997-12-24 - 2000-02-18
Şoldăneşti, Alcedar |
||
Administrator |
1996-04-11 - 2000-03-30
Donduşeni, Elizavetovca |
||
Administrator |
1996-06-20 - 2000-01-25
Donduşeni, Rediul Mare |
||
Administrator |
1992-05-18 - 2000-02-28
Donduşeni, Pivniceni |