Животноводство
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2015-02-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/3, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1999-11-25
Ocniţa, Gîrbova |
||
Administrator |
1996-11-25 - 2001-07-24
Taraclia, Budăi |
||
Administrator |
1994-05-19 - 1999-11-27
Cahul, Iujnoe |
||
Administrator |
1994-05-23 - 1997-12-15
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Jukovski, 32 |
||
Administrator |
1994-07-07 - 2001-08-14
UTA Găgăuzia, Etulia, str. Lenin, 1 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2001-02-14 - 2017-01-23
Taraclia, str. Gagarin Iu., 7 |
||
Administrator |
1999-03-04
Orhei, Morozeni |
||
Administrator |
1999-06-18 - 2017-03-09
Teleneşti, Băneşti |
||
Administrator |
2013-07-24
Hînceşti, Cărpineni, str. Independenţei, 149 |
||
Administrator |
2012-06-26
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Viilor, 46 |
||
Administrator |
1992-10-06 - 2000-01-28
Cahul, Cîşliţa-Prut |
||
Administrator |
2015-02-20
Taraclia, Valea Perjei, str. Cotovschi, 49 |
||
Administrator |
2006-07-03
Făleşti, Izvoare |
||
Administrator |
1994-06-02 - 2000-01-26
Teleneşti, Cîşla |
||
Administrator |
1996-03-01 - 1999-12-09
Teleneşti, Ghiliceni |
||
Administrator |
2008-11-28
Bălţi, str. Costin Miron, 8 |
||
Administrator |
1995-05-05 - 2000-01-28
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
1995-05-05 - 2000-03-30
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
1994-03-15 - 2018-02-02
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Komarov Vl., 17 |
||
Administrator |
1995-08-11 - 2001-10-30
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. <, 7 |
||
Administrator |
1995-08-29 - 1998-02-25
Cahul, Giurgiuleşti |
||
Administrator |
1995-09-14 - 1998-03-06
Cahul, Vadul lui Isac |
||
Administrator |
1994-04-11 - 2019-01-28
Anenii Noi, str. Gorkii, 31 |
||
Administrator |
2006-04-06
Cahul, str. Doctor Petrea Cazacu, 12 |
||
Administrator |
1996-04-18 - 2000-03-30
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
1996-04-18 - 2000-03-30
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
1996-04-18 - 2000-03-30
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
1996-04-18 - 2000-03-30
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
1996-04-24 - 2000-03-03
Cahul, Slobozia Mare |
||
Administrator |
2006-08-23
Hînceşti, Voinescu |
||
Administrator |
2012-03-16 - 2019-05-03
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator |
1998-03-09 - 1999-10-22
Ungheni, Cornova |
||
Administrator |
2014-08-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 10/1 |
||
Administrator |
1998-06-10 - 1999-12-24
Ungheni, Costuleni |