Животноводство
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-07-14 - 2019-05-02
Hînceşti, str. Chişinăului, 8/1 |
||
Administrator |
2009-11-19 - 2019-04-22
Leova, Vozneseni |
||
Administrator |
2015-02-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 49V |
||
Administrator |
2005-07-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 6/2, ap.(of.) 3 |
||
Administrator Lichidator |
2012-06-13 - 2020-01-31
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator |
1996-04-05
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator |
2011-05-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 93-A |
||
Administrator |
1994-05-11
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator Lichidator |
2015-02-13
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator |
2006-12-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 4/2, ap.(of.) 84 |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator |
1997-03-06 - 2007-01-09
Anenii Noi, str. Zorile, 9 |
||
Administrator |
1996-08-21 - 1997-10-31
Briceni, str. Naberejnaia, 12 |
||
Administrator |
2011-04-01 - 2021-02-09
mun. Chişinău, Durleşti, str. Rediul Mare str-la, 12 |
||
Administrator |
1995-10-30 - 2001-02-01
Drochia, Pelinia |
||
Administrator |
1993-03-24 - 2020-11-11
Ialoveni, str. Bălţului, 4/1 |
||
Administrator |
2006-04-12
Donduşeni, str. Eminescu Mihai, 57 |
||
Administrator |
1994-02-10 - 2001-05-03
Soroca, str. Limba Română, 3, ap.(of.) 69 |
||
Administrator |
1994-03-25
Soroca, str. Viilor, 9/2, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2013-12-10 - 2024-08-12
Bălţi, str. General Dmitri Karbîşev, 10 |
||
Administrator |
1997-08-01 - 1998-03-10
Briceni, Mihăileni |
||
Administrator |
1999-04-01
Drochia, Şuri |
||
Administrator |
1999-03-05 - 2000-11-10
Soroca, Sobari |
||
Administrator |
1999-06-18 - 2000-08-04
Soroca, Regina Maria |
||
Administrator |
1999-07-02 - 2000-07-21
Soroca, Dumbrăveni |
||
Administrator |
2014-06-11
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 104, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2014-02-14
Rîşcani, Recea |
||
Administrator |
2009-05-19
Hînceşti, Drăguşeni |
||
Administrator |
1996-11-28
Străşeni, Oneşti |
||
Administrator |
1998-04-13
Străşeni, str. Eminescu Mihai, 157, ap.(of.) 2 |
||
Administrator Lichidator |
1996-04-24 - 2008-08-22
Hînceşti, Sofia |
||
Administrator |
1993-02-05 - 1999-05-21
Cahul, Brînza |
||
Administrator |
1993-02-05 - 2002-05-24
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Krupskaia, 3 |
||
Administrator |
2008-02-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 2/A, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2004-05-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 82/1, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1994-11-17 - 2000-02-23
Cahul, Borceag |