Животноводство
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-03-03 - 2011-08-02
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Tolstoi L., 46 |
||
Administrator |
2006-05-26 - 2019-11-15
Rezina, Sîrcova |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HINCESTI Lichidator Administrator |
1995-04-20 - 2006-08-09
Hînceşti, Bujor |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HÎNCEŞTI Lichidator Administrator |
1995-06-15 - 2006-11-16
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
2006-06-27
Ungheni, str. Alecsandri Vasile, 8 |
||
Administrator |
2007-04-26
Căuşeni, Cîrnăţenii Noi, str. Lazo S., 23 |
||
Administrator |
1992-10-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 2, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2006-01-06 - 2018-01-26
Cantemir, Ţiganca |
||
Administrator |
2014-12-23
Orhei, Vîprova |
||
Administrator |
2003-11-05 - 2019-04-22
Leova, Vozneseni |
||
Administrator |
2002-11-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 23 |
||
Administrator |
1999-03-22 - 2018-01-11
Ocniţa, str. Macarenco, 1 |
||
Administrator |
2006-06-16
Sîngerei, str. Independenţei, 107, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2000-11-23 - 2020-01-31
Sîngerei, Dumbrăviţa |
||
Administrator |
1996-08-21 - 2000-02-22
Leova, Borogani |
||
Administrator |
1995-01-12 - 2000-11-24
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
1995-09-27 - 2000-09-06
Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 16 |
||
Administrator |
2014-11-03
Criuleni, str. Orhei, 56 |
||
Administrator |
1993-05-12 - 2009-08-10
Străşeni, Scoreni |
||
Administrator |
1993-04-15 - 2000-01-28
Ocniţa, Naslavcea |
||
Administrator Lichidator |
1997-03-28
Hînceşti, Cioara |
||
Întreprinzător Individual CIOBANU DANIELA Administrator provizoriu Administrator |
2006-03-28 - 2013-10-28
Ocniţa, str. Tineretului, 15 |
||
Administrator |
2003-07-04 - 2012-05-04
Cahul, Slobozia Mare, str. Ştefan cel Mare, 99 |
||
Administrator |
2015-01-20
Drochia, Popeştii de Jos |
||
Administrator |
2002-02-05 - 2019-01-28
Soroca, Căinarii Vechi |
||
Administrator |
2012-10-12
Drochia, str. Gudanov Evghenii, 51 |
||
Administrator |
1999-03-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 26, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1995-06-13 - 1998-01-19
Briceni, Bulboaca |
||
Administrator |
1996-01-10 - 2019-07-08
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
1994-07-20 - 2019-07-08
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
1998-03-02 - 2019-07-08
Cantemir, Ciobalaccia |
||
Administrator |
2007-04-03
Cahul, Badicul Moldovenesc |
||
Administrator |
1994-10-03 - 2019-07-08
Cantemir, Cîrpeşti |
||
Administrator |
2001-12-06
Briceni, Beleavinţi |
||
Administrator |
2013-03-18 - 2019-05-02
Hînceşti, Sofia |