Культура пума, фруктов, орехов и других фруктовых культур
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-08-12 - 2014-10-21
Rezina, Solonceni |
||
Administrator |
2008-12-25 - 2014-05-29
Teleneşti, Negureni |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator |
2008-06-02 - 2018-12-28
Criuleni, Izbişte |
||
Administrator |
2009-05-04 - 2017-01-09
Bălţi, str. Caracioban D., 34 |
||
Administrator |
2010-04-21
Hînceşti, Nemţeni |
||
Lichidator Administrator |
2010-04-09 - 2016-03-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Profesor Ion Dumeniuk, 14, ap.(of.) 158 |
||
Administrator |
2010-06-04 - 2015-11-05
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 94, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2011-04-12 - 2015-08-05
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2011-02-10 - 2013-11-18
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
2015-02-12 - 2019-05-31
Hînceşti, str. Chişinău, 14B |
||
Administrator |
2012-12-05 - 2015-01-19
Soroca, Nimereuca |
||
Administrator |
2012-12-05 - 2015-01-19
Soroca, Nimereuca |
||
Administrator |
2012-10-23 - 2014-02-17
Ştefan Vodă, Carahasani, str. Cotovschi, 51 |
||
Lichidator Administrator |
2011-09-15 - 2021-12-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Dumeniuc Ion, 14, ap.(of.) 158 |
||
Administrator |
1995-04-06
Nisporeni, Mileşti |
||
Administrator |
2013-04-09 - 2015-01-06
Străşeni, Negreşti |
||
Administrator |
1998-04-06 - 2013-08-15
Criuleni, str. Moldovenească str-la, 5 |
||
Administrator |
2013-11-27 - 2015-12-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 53, ap.(of.) 219 |
||
Administrator |
2013-03-22 - 2013-04-12
Cahul, Baurci-Moldoveni |
||
Administrator |
1998-03-11 - 2013-07-02
Cahul, Manta |
||
Administrator |
2013-09-03 - 2015-11-02
Leova, str. Independenţei, 41/3 |
||
Administrator |
2013-09-09 - 2016-08-22
Cimişlia, Sagaidac |
||
Administrator |
2014-07-07 - 2016-10-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 42, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2014-11-21 - 2015-02-06
Călăraşi, Temeleuţi |
||
Administrator |
1992-10-12 - 2015-07-29
mun. Chişinău, Codru, str. Prepeliţei, 1/B |
||
Administrator |
2001-03-19 - 2015-09-04
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Lenin, 140 |
||
Lichidator |
1999-05-07 - 2024-07-01
Străşeni, Vorniceni |
||
Administrator |
1997-11-24 - 2017-04-26
Ialoveni, Malcoci |
||
Administrator |
2012-08-30
Taraclia, str. Panov O., 50 |
||
Administrator |
1993-03-25
Ialoveni, str. Putnei, 1 |
||
Lichidator Administrator |
2013-07-30 - 2016-06-08
Edineţ, str. Independenţei, 101 |
||
Administrator |
1994-01-25
Ialoveni, Văratic |
||
Administrator |
2009-08-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 171/2 |
||
Administrator |
2012-04-17
Ştefan Vodă, Ştefăneşti |
||
Administrator |
2000-11-13 - 2011-09-08
Taraclia, Ciumai, str. Chişinăului, 41 |