Культура пума, фруктов, орехов и других фруктовых культур
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1999-08-17 - 2022-08-17
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Cotovschi, 111 |
||
Administrator |
1992-10-07 - 2017-03-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Frumuşica, 6/A, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2000-10-18
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Lenin, 30 |
||
Administrator |
2000-06-30
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Cantemir Dimitrie bd., 14 |
||
Administrator |
2009-10-23 - 2012-07-24
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
2008-10-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 88 |
||
Administrator |
1998-12-11 - 2012-07-31
Hînceşti, Voinescu |
||
Administrator |
1999-05-07 - 2012-10-18
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Pavlov, 6, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2003-01-30 - 2016-11-21
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
1998-02-26 - 2017-08-29
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Micle Veronica, 38 |
||
Administrator |
2003-07-03 - 2013-09-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 11, ap.(of.) 80 |
||
Administrator |
2000-03-14 - 2013-09-09
Ialoveni, Moleşti |
||
Administrator |
2010-11-15 - 2017-08-11
Cimişlia, Gura Galbenei, str. Tineretului, 5 |
||
Administrator |
2002-03-01 - 2016-05-17
Cahul, str. Mateevici A., 106 |
||
Administrator |
2014-06-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Romană, 19/1, ap.(of.) 87 |
||
Administrator |
2000-01-24
Călăraşi, Hîrjauca |
||
Administrator |
1993-01-19 - 2015-07-08
Călăraşi, str. Pumnul Aron, 1 |
||
Întreprinzător Individual RUSU DORIN Administrator provizoriu Administrator |
2003-07-08 - 2015-10-27
UTA Găgăuzia, Etulia |
||
Lichidator Administrator |
1999-06-30 - 2014-04-22
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 47 |
||
Administrator |
2007-01-12 - 2019-09-10
Soroca, Vădeni |
||
Administrator |
2005-01-24 - 2015-07-22
Criuleni, Dolinnoe |
||
Administrator |
2005-11-29 - 2013-01-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 19/3, ap.(of.) 97 |
||
Administrator |
2005-03-10 - 2016-01-05
Şoldăneşti, Olişcani |
||
Administrator |
1999-02-11
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Nevskii A., 11 |
||
Lichidator Administrator |
2006-03-14 - 2018-12-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/G |
||
Administrator |
2006-08-28 - 2016-03-30
Teleneşti, Nucăreni |
||
Administrator |
2007-03-22 - 2015-02-09
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 63 |
||
Administrator |
2006-07-04 - 2017-03-07
Ştefan Vodă, Talmaza |
||
1995-09-06 - 2011-08-26
Cahul, Giurgiuleşti |
|||
Administrator |
2007-05-17 - 2013-04-11
Edineţ, Şofrîncani |
||
Lichidator Administrator |
1996-09-03 - 2018-12-27
Criuleni, Cruglic |
||
Administrator |
2008-02-11 - 2016-08-02
Ocniţa, str. Doga E., 4 |
||
Administrator |
2014-07-07 - 2020-11-23
Soroca, Racovăţ |
||
Administrator |
2008-06-05 - 2016-05-18
Hînceşti, str. Alba-Iulia, 17 |
||
Administrator |
2008-09-12 - 2014-12-30
Hînceşti, str. Alba-Iulia, 17 |