Культура пума, фруктов, орехов и других фруктовых культур
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1999-10-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99/6, ap.(of.) 208 |
||
Administrator |
1999-03-02 - 2019-06-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sprâncenoaia, 1/1, ap.(of.) 404 |
||
Administrator |
2002-01-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 24, ap.(of.) 200 |
||
Lichidator |
2006-06-28 - 2018-05-15
Nisporeni, str. Basarabia, 12 |
||
Administrator |
1995-03-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 91 |
||
Administrator |
1993-04-15 - 2010-09-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 4/1, ap.(of.) 290 |
||
Administrator |
1997-03-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 108 |
||
Administrator |
2003-05-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21 |
||
Administrator |
2002-05-16 - 2014-08-06
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1998-06-15 - 2020-08-13
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
1992-05-30
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2001-07-11 - 2017-11-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 55/1, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2002-05-22 - 2013-07-25
Hînceşti, Pervomaiscoe |
||
Administrator |
2000-02-25 - 2013-07-03
Cahul, Slobozia Mare |
||
Administrator |
1999-12-16 - 2006-06-07
Dubăsari, Cocieri, str. Livezilor, 14/A |
||
Administrator |
1992-09-29 - 2011-04-07
Dubăsari, Cocieri |
||
Administrator |
2000-09-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 127, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1993-01-13 - 2000-07-26
Orhei, Trebujeni |
||
Administrator |
1993-01-26 - 2000-08-02
Orhei, Mălăieşti |
||
Administrator |
1993-02-18 - 2000-03-28
Orhei, Podgoreni |
||
Administrator |
1993-03-02 - 2001-12-10
Orhei, Voroteţ |
||
Administrator |
1993-04-23 - 2000-09-25
Orhei, Hîjdieni |
||
Administrator |
2003-11-25
Străşeni, str. Eminescu Mihai, 50, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2003-12-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 4/B/cam |
||
Administrator |
1994-06-27 - 2000-03-24
Orhei, Donici |
||
Administrator |
1994-11-29 - 2000-05-25
Orhei, Morozeni |
||
Administrator |
1992-11-09 - 2017-11-07
Şoldăneşti, str. Livezilor, 39/1 |
||
Administrator |
2002-02-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 61/3, ap.(of.) 114 |
||
Administrator |
2004-01-06
Dubăsari, Ustia |
||
Administrator |
1998-04-13
Străşeni, Cojuşna |
||
Administrator |
2002-06-06
Anenii Noi, Cobusca Veche |
||
Administrator |
2001-10-19
Ialoveni, Gangura |
||
Administrator Lichidator |
2014-03-18
Ialoveni, Văratic |
||
Administrator |
2003-02-28
Glodeni, Balatina |
||
Administrator |
1992-04-09
Drochia, Zguriţa |