Культура пума, фруктов, орехов и других фруктовых культур
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-09-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 202 |
||
Administrator |
1999-10-19 - 2016-07-29
Ocniţa, Otaci, str. Ştefan cel Mare, 148 |
||
Administrator |
2003-04-25
Cahul, Slobozia Mare |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2002-01-24
Străşeni, Cojuşna |
||
Administrator |
2003-01-09 - 2008-03-19
Dubăsari, Oxentea |
||
Administrator |
1999-09-10 - 2001-04-28
Taraclia, Vinogradovca |
||
Administrator |
1999-09-10 - 2001-04-28
Taraclia, Mirnoe |
||
Administrator |
2003-02-03
Anenii Noi, Mereni, str. Festivalului, 4 |
||
Administrator |
2003-01-23
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
1999-12-23
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
1992-05-22 - 2001-03-19
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda, 221 |
||
Administrator |
2010-12-09 - 2020-08-11
Soroca, str. Ordjonikidze, 6 |
||
Administrator |
1992-10-23 - 2007-06-13
Bălţi, str. Televiziunii, 16 |
||
Administrator |
1999-05-19
Bălţi, str. Sf. Nicolae, 36/A |
||
Administrator |
2006-05-25
Orhei, str. Iachir I., 2, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2002-09-24
Drochia, Şuri |
||
1992-09-17 - 2002-08-05
Călăraşi, Temeleuţi |
|||
Administrator |
2002-11-05
Taraclia, str. Lenin, 145 |
||
Administrator |
1994-03-15 - 2000-03-24
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
1994-03-22 - 2000-05-23
Călăraşi, Vălcineţ |
||
Administrator |
2006-05-31
Ocniţa, Vălcineţ |
||
Administrator |
1996-02-26 - 2000-02-11
Călăraşi, Bahmut |
||
Administrator |
1996-03-06 - 2000-03-10
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
1996-07-02 - 2000-10-26
Călăraşi, Vărzăreştii Noi |
||
Administrator |
1996-11-14 - 2000-10-26
Călăraşi, Pituşca |
||
Administrator |
1998-05-11 - 2017-04-20
Criuleni, Porumbeni, str. Păcii, 21 |
||
Administrator |
1997-06-19 - 2000-04-27
Călăraşi, Nişcani |
||
Administrator |
1994-08-05 - 2000-08-22
Călăraşi, str. Mateevici A., 42 |
||
Administrator |
1993-01-21 - 2000-03-06
Căuşeni, Hagimus, str. Ştefan cel Mare |
||
Administrator |
2002-07-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefănucă Petre, 12, ap.(of.) 5 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2003-07-09
Străşeni, Lozova, str. Biruinţei, 3 |
||
Administrator |
1998-02-12
Ştefan Vodă, Crocmaz, str. Independenţei, 1 |
||
Administrator |
1996-03-14 - 2000-09-15
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 86 |
||
Administrator |
2011-04-29
Soroca, Rudi |
||
Administrator |
1993-05-26 - 2000-10-27
Leova, Colibabovca |