Культура пума, фруктов, орехов и других фруктовых культур
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-12-02
Criuleni, str. Ştefan cel Mare, 54, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
1998-03-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Dicescu, 80 |
||
Administrator |
2010-03-15 - 2019-05-30
Soroca, str. Plopilor, 6 |
||
Lichidator Administrator Lichidator Lichidator |
1999-08-17 - 2006-11-28
Călăraşi, str. Cibotari Maria, 25 |
||
Administrator |
2013-04-02
Cahul, str. Sanatoriului, 22, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2015-01-20
Drochia, Popeştii de Jos |
||
Administrator |
1998-04-13 - 2000-08-28
Orhei, Zorile |
||
Administrator |
1992-10-21 - 2000-08-28
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
1992-05-29 - 2019-05-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 13, ap.(of.) 196 |
||
Administrator |
1999-06-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ciorbă Toma, 38 |
||
Administrator |
2008-01-25
Edineţ, str. Independenţei, 14/B |
||
Administrator |
2003-08-08
Ungheni, Corneşti, str. Creangă Ion, 5 |
||
Administrator |
1995-09-11 - 2000-08-02
Orhei, Cucuruzeni |
||
Lichidator Administrator |
1995-06-13
Floreşti, Sevirova |
||
Administrator |
2000-04-25 - 2019-04-22
Leova, Tomai |
||
Administrator |
2006-09-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 5, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2011-04-01 - 2021-02-09
mun. Chişinău, Durleşti, str. Rediul Mare str-la, 12 |
||
Administrator |
2001-09-20
Nisporeni, Şişcani |
||
Administrator |
2004-05-12
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 78/1 |
||
Administrator |
1996-11-28
Străşeni, Oneşti |
||
Administrator |
1999-02-22 - 2002-01-23
Străşeni, Cojuşna |
||
Administrator |
1992-10-29 - 1998-08-20
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, 32 |
||
Administrator |
1993-03-02 - 2001-07-30
UTA Găgăuzia, Cişmichioi |
||
Administrator |
1992-12-30 - 2000-07-28
Taraclia, Cealîc |
||
Administrator |
1995-10-18
Cantemir, Pleşeni |
||
Administrator |
1996-02-09 - 2000-10-27
Taraclia, Cairaclia |
||
Administrator |
1994-05-19 - 1999-11-27
Cahul, Iujnoe |
||
Administrator |
1997-07-25 - 2000-12-26
Taraclia, str. Lenin, 138 |
||
Lichidator Administrator |
2010-03-31 - 2021-02-10
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
1994-09-08 - 2000-08-30
Cahul, Găvănoasa |
||
Administrator |
2015-02-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu Nicolae, 4, ap.(of.) 21 |
||
Administrator Lichidator |
1998-09-08 - 2016-04-18
Străşeni, Oneşti |
||
Administrator |
1995-04-11 - 2001-07-30
Cahul, Văleni |
||
Administrator |
1992-11-09 - 2017-12-13
Bălţi, str. Bulgară, 70, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2009-10-26
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 13, ap.(of.) 11 |