Фруктовая культура
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-07-23
Orhei, Podgoreni |
||
Administrator |
2006-03-24 - 2023-01-19
Ialoveni, Răzeni |
||
Administrator |
2003-12-22 - 2022-08-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Jukov, 12 |
||
Administrator |
2005-01-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 67 |
||
Administrator |
2018-01-09
Basarabeasca, Başcalia, str. Basarabiei, 31 |
||
Administrator Administrator |
2005-08-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Puşkin A., 15 |
||
Administrator |
2006-02-21 - 2019-12-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 18, ap.(of.) 74 |
||
Administrator |
2005-11-10 - 2022-08-15
UTA Găgăuzia, Etulia, str. Paraşutistov, 10/A |
||
Administrator |
2007-05-31 - 2022-08-17
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Telman, 9, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2014-06-13 - 2023-01-19
Ialoveni, Văratic |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2012-06-11
mun. Chişinău, Sîngera |
||
Lichidator Administrator |
2011-04-08 - 2022-08-24
Făleşti, Risipeni |
||
Administrator |
1997-08-15
Rîşcani, Şaptebani |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1994-11-04
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Stanţionnaia, 1 |
||
Lichidator Administrator |
2008-09-16 - 2022-09-09
Teleneşti, Negureni |
||
Administrator |
2012-04-12
Bălţi, str. Decebal, 172, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2011-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 13, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2008-10-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 2/1, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1994-11-07 - 2023-04-04
Floreşti, Ghindeşti, str. 1 Mai, 3, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2012-07-26 - 2022-11-30
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 28, ap.(of.) 14 |
||
Lichidator Administrator |
2013-10-23 - 2022-11-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 2/A, ap.(of.) 67 |
||
Administrator Lichidator |
2014-04-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 45 |
||
Administrator Lichidator |
2013-07-11 - 2022-09-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307 |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2006-03-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 3, ap.(of.) 112 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2004-12-27
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Octombrie, 12 |
||
Administrator |
2013-11-22
Ialoveni, Costeşti, str. Ştefan cel Mare, 9A |
||
Administrator |
2007-12-28
Sîngerei, str. Independenţei, 107 |
||
Administrator |
2015-03-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 121/1 |
||
Administrator |
2008-06-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mălina Mică, 38 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2013-09-05 - 2022-11-30
Făleşti, Călugăr |
||
Administrator |
2014-04-15 - 2022-10-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 45/2, ap.(of.) 63 |
||
Administrator Lichidator |
2007-05-28 - 2022-10-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Romană, 19/2, ap.(of.) 59 |
||
Lichidator Administrator |
2012-01-04 - 2016-11-08
Străşeni, str. Orheiului, 2A |
||
Administrator |
2004-12-20
mun. Chişinău, Budeşti, str. Mircea cel Bătrîn, 40 |
||
Administrator |
2011-10-24
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Esenin S., 9 |