Фруктовая культура
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2004-05-05
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Lenin, 163 |
||
Administrator |
2008-04-15
Făleşti, str. Bogdan-Vodă, 31, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2003-03-07
Leova, Hănăsenii Noi |
||
Administrator |
2003-04-15
Anenii Noi, Bulboaca |
||
Administrator |
2015-01-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 68/1, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2003-08-26
Leova, Tomaiul Nou |
||
Administrator |
2003-11-10
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
2003-12-24
Criuleni, Dubăsarii Vechi |
||
Administrator |
2009-11-06
Criuleni, Hruşova |
||
Lichidator Administrator |
2014-04-24 - 2021-04-22
Anenii Noi, Roşcani |
||
Administrator |
2009-03-26
Leova, Cneazevca |
||
Administrator |
1996-03-06 - 2022-04-18
Sîngerei, str. Independenţei, 127, ap.(of.) 16 |
||
Administrator Lichidator |
2014-09-23 - 2021-04-29
Orhei, Isacova |
||
Administrator Lichidator |
2005-04-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 5/5, ap.(of.) 118 |
||
Administrator Administrator |
2014-08-21
Criuleni, Paşcani |
||
Administrator |
2008-02-12 - 2022-05-17
Făleşti, Doltu |
||
Administrator |
2011-06-02 - 2021-05-13
Ialoveni, Sociteni |
||
Administrator |
2008-03-20 - 2023-12-26
Teleneşti, Codru |
||
Administrator |
2012-02-02
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator |
2005-10-27
Anenii Noi, Ţînţăreni |
||
Administrator Lichidator |
2014-10-20 - 2021-06-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucuriei, 1 |
||
Administrator Lichidator Lichidator |
2014-06-30 - 2022-05-11
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Lenin, 2 |
||
Administrator Lichidator |
2000-04-04 - 2021-06-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 7/2, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
2008-03-10 - 2022-05-11
mun. Chişinău, Codru, str. Drumul Schinoasei str-la 3, 5 |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
1997-03-06
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2013-07-15 - 2021-06-11
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Administrator |
2013-11-14 - 2021-06-10
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator Lichidator |
2014-04-01
Bălţi, str. Strîi, 7, ap.(of.) 62 |
||
Administrator |
2013-11-14 - 2021-06-17
Glodeni, Iabloana |
||
Administrator Lichidator |
2006-02-20
Basarabeasca, Abaclia |
||
Administrator |
2011-02-04
Ialoveni, Gangura |
||
Administrator |
2006-09-25 - 2024-05-02
Basarabeasca, Iserlia |
||
Administrator |
1998-12-30
Bălţi, str. Sorocii, 117/A |
||
Administrator |
2008-08-14 - 2022-05-19
Glodeni, Ciuciulea |
||
Administrator |
2014-02-07 - 2022-05-19
Sîngerei, str. Victoriei, 23 |