Фруктовая культура
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2013-10-17 - 2016-01-20
UTA Găgăuzia, Avdarma, str. Gagarin Iu., 154 |
||
Administrator |
2013-10-23 - 2016-01-19
UTA Găgăuzia, Avdarma, str. Gagarin Iu., 34 |
||
Administrator |
2014-06-02 - 2016-03-23
Anenii Noi, Merenii Noi, str. Victoriei, 13 |
||
Administrator |
2008-08-06 - 2020-02-17
Bălţi, str. Caragiale I.L., 47 |
||
Administrator |
2014-07-08 - 2015-09-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 200 |
||
Administrator |
2014-07-11 - 2016-10-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 123/V |
||
Administrator |
2014-07-31 - 2016-09-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 9/3, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2014-08-06 - 2017-02-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 2, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2014-11-21 - 2015-02-06
Călăraşi, Temeleuţi |
||
Administrator |
2014-03-25 - 2016-03-16
Leova, Tigheci |
||
Administrator |
2014-04-24 - 2015-11-19
Hînceşti, Boghiceni |
||
Administrator |
2014-11-17 - 2016-05-27
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 63 |
||
Administrator |
2015-02-27 - 2017-04-04
Anenii Noi, Floreni, str. Dacilor, 26 |
||
Administrator |
1996-10-22 - 2015-03-13
Străşeni, str. Cantemir D., 23 |
||
Lichidator |
2008-04-17 - 2020-02-17
Ocniţa, Gîrbova |
||
Întreprindere Individuală FORTUNA NICOLAE Administrator provizoriu Administrator |
2003-12-17
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Nucarilor, 14 |
||
Administrator Lichidator |
2010-08-12 - 2024-03-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 60 |
||
Lichidator Administrator |
2007-02-01 - 2019-01-04
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator |
2012-01-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ciocîrliei, 17/3 |
||
Lichidator Administrator |
2010-04-19 - 2020-11-26
Camenca, str. Lazo S., 4, ap.(of.) 22 |
||
Lichidator Administrator |
2005-04-02 - 2015-11-23
Sîngerei, Coşcodeni |
||
Administrator |
1996-06-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 30, ap.(of.) 123 |
||
Administrator Lichidator |
1999-04-30
Briceni, Drepcăuţi |
||
Administrator |
2000-01-31
Străşeni, Cojuşna, str. <, 1 |
||
Administrator |
2014-07-14 - 2015-09-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucureşti, 83, ap.(of.) 1B |
||
Administrator |
2005-05-12 - 2020-11-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 7 |
||
Administrator |
2009-08-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 171/2 |
||
Administrator |
2000-10-25
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Cotovschi, 26 |
||
Administrator |
1992-10-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 79/1 |
||
Administrator |
2002-04-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7, ap.(of.) 304 |
||
Administrator |
2002-12-17
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 109, ap.(of.) 25 |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator |
2014-12-05
mun. Chişinău, Codru, str. Sihastrului, 90 |
||
Administrator |
2007-08-16
Bălţi, Sadovoe |
||
Administrator |
2003-10-21
Ialoveni, Ulmu |
||
Administrator Lichidator |
2003-11-28 - 2012-11-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Romantica, 6 |