Фруктовая культура
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Administrator |
2014-05-29 - 2019-09-02
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Turghenev, 13A |
||
Administrator |
2007-03-28 - 2012-07-27
Ialoveni, Moleşti |
||
Administrator |
2008-03-28 - 2012-07-30
Ialoveni, Nimoreni |
||
Administrator |
2009-03-31 - 2012-08-02
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Mateevici A., 12, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2009-07-02 - 2012-10-16
Drochia, str. Independenţei, 8, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
2011-04-19 - 2012-11-30
Anenii Noi, Mereni, str. Blajinilor, 42 |
||
Administrator |
2010-12-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 45/2, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2007-02-23 - 2020-02-13
Criuleni, Maşcăuţi |
||
Administrator |
2002-12-02 - 2015-01-31
Ocniţa, str. Gagarin Iu., 62 |
||
Administrator |
1998-02-26 - 2017-08-29
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Micle Veronica, 38 |
||
Administrator |
2000-08-07
Sîngerei, Coşcodeni |
||
Administrator |
2000-11-14 - 2013-01-21
Bălţi, str. Lăutarilor, 16 |
||
Administrator |
1993-05-17 - 2015-12-18
Rîşcani, Recea |
||
Administrator |
2011-03-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cahul, 31, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2003-03-31 - 2015-01-21
Leova, Iargara, str. Mateevici A., 14, ap.(of.) 1 |
||
Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2012-11-09
mun. Chişinău, Codru, str. Pădurilor, 6 |
||
Administrator |
1992-04-28
Orhei, Sămănanca |
||
Administrator |
2004-05-07 - 2015-07-01
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
2005-07-14 - 2016-03-01
Ialoveni, Ţipala |
||
Administrator |
1996-06-24 - 2014-11-26
Anenii Noi, Speia |
||
Administrator |
2005-12-23
Ungheni, Negurenii Vechi |
||
Administrator |
2006-12-19 - 2013-02-19
Rîşcani, Văratic |
||
Administrator |
2006-05-30
Ungheni, Boghenii Noi |
||
Administrator |
2006-07-12 - 2016-12-19
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Ianacoglo B., 49 |
||
Administrator |
2007-09-12 - 2017-05-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 7/1, ap.(of.) 78 |
||
Administrator |
2007-09-18 - 2014-11-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 5/2, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
2014-04-23
Bălţi, str. Bulgară, 164, ap.(of.) 405 |
||
Administrator |
2007-06-18 - 2016-12-15
Şoldăneşti, Olişcani |
||
Administrator |
2007-02-06 - 2015-07-07
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Voroşilov str-la, 4 |
||
Administrator |
2008-06-23 - 2015-08-03
Criuleni, Bălăbăneşti |
||
Administrator |
2013-06-20 - 2020-02-17
Anenii Noi, Gura Bîcului, str. Păcii, 11 |
||
Administrator |
2008-03-13 - 2013-08-12
Hînceşti, Crasnoarmeiscoe |
||
Administrator |
2008-07-25 - 2017-04-04
Rezina, Echimăuţi |
||
Administrator |
1993-11-10 - 2017-01-03
Şoldăneşti, Rogojeni |
||
Administrator |
2008-03-13 - 2017-04-13
Soroca, str. Pojarski, 11, ap.(of.) A |