Культура овощей, рост фруктов и рост производства питомников
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Administrator |
1996-01-04 - 2023-12-28
Floreşti, Gura Camencii |
||
Administrator Lichidator |
2009-07-20 - 2023-12-29
Donduşeni, Pocrovca |
||
Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2010-06-10
Criuleni, Rîşcova |
||
Administrator |
2013-04-02
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 80, ap.(of.) 8 |
||
Administrator Lichidator |
2007-06-14 - 2022-07-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mirceşti, 22/2 |
||
Administrator Lichidator |
2002-04-03
Briceni, Colicăuţi |
||
Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2006-12-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 10, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2006-02-20 - 2022-08-15
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Administrator |
2014-07-23
Orhei, Podgoreni |
||
Administrator |
2003-10-30 - 2022-08-01
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
2000-02-01
Rîşcani, Mihăileni |
||
Administrator |
2010-07-19
Ştefan Vodă, Cioburciu |
||
Administrator |
2006-03-24 - 2023-01-19
Ialoveni, Răzeni |
||
Administrator |
2002-11-05 - 2022-08-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gherasimov, 13 |
||
Administrator |
2005-01-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 67 |
||
Administrator Administrator |
2005-08-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Puşkin A., 15 |
||
Administrator |
2006-02-21 - 2019-12-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 18, ap.(of.) 74 |
||
Administrator |
2007-09-25 - 2022-08-17
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Kirov, 33 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2012-09-06
Cantemir, Leca |
||
Administrator |
2004-12-22
Edineţ, Hlinaia |
||
Lichidator Administrator |
2011-04-08 - 2022-08-24
Făleşti, Risipeni |
||
Administrator |
2014-10-31 - 2023-03-06
Cantemir, Capaclia |
||
Administrator |
1997-08-15
Rîşcani, Şaptebani |
||
Administrator |
2000-06-01
Soroca, str. Ocolirii, 2/B |
||
Administrator Lichidator |
2007-10-04
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Chişinăului, 11 |
||
Lichidator Administrator |
2008-09-16 - 2022-09-09
Teleneşti, Negureni |
||
Administrator Lichidator |
2006-11-13 - 2024-06-11
Edineţ, str. Gribov N., 18, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2011-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 13, ap.(of.) 19 |
||
Lichidator Administrator |
2011-04-26 - 2022-09-12
Ocniţa, Vălcineţ |
||
Administrator |
2012-11-23 - 2024-09-10
Bălţi, str. Tiraspol, 5, ap.(of.) 76 |
||
Administrator |
2008-10-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 2/1, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1994-11-07 - 2023-04-04
Floreşti, Ghindeşti, str. 1 Mai, 3, ap.(of.) 12 |
||
Administrator Lichidator |
2006-11-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moara Roşie, 31 |
||
Administrator |
2000-05-17
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2012-01-12
mun. Chişinău, Truşeni |