Культура овощей, рост фруктов и рост производства питомников
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2012-03-14 - 2022-05-24
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 19, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
1997-06-25
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
2009-10-01 - 2023-11-18
Hînceşti, Stolniceni |
||
Administrator |
1997-04-21 - 2022-07-01
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator Lichidator |
2003-04-10 - 2022-07-04
Glodeni, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 16 |
||
Administrator Lichidator |
1999-09-09
Teleneşti, Vadul-Leca |
||
Administrator |
1994-11-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 134/1 |
||
Administrator |
2002-10-17
Dubăsari, Coşniţa, str. Creangă Ion, 1 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2009-04-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21, ap.(of.) 809 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2010-04-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 26, ap.(of.) 42 |
||
Lichidator Administrator |
2000-12-01 - 2023-04-04
Bălţi, str. Decebal, 126 |
||
Administrator |
2010-04-21 - 2023-01-20
Criuleni, Işnovăţ |
||
Administrator |
2008-10-03 - 2022-06-09
Orhei, Cucuruzeni |
||
Administrator |
2000-03-10
Leova, Tomaiul Nou |
||
Administrator |
2013-10-22
UTA Găgăuzia, Avdarma, str. Cotovschi, 45 |
||
Administrator Lichidator |
1998-05-28
Ialoveni, Ţipala |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
1997-10-16
mun. Chişinău, Tohatin |
||
Administrator Lichidator |
2005-12-12 - 2022-10-11
Hînceşti, Negrea |
||
Administrator |
2003-07-25
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. 1 Mai, 2/a |
||
Administrator |
1993-04-23 - 2022-06-20
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 7, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2013-10-07
Bălţi, str. Păcii, 107/2 |
||
Administrator |
2007-02-12 - 2022-10-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 12/1, ap.(of.) 72 |
||
Administrator Lichidator |
2006-02-15 - 2024-05-16
Criuleni, Drăsliceni |
||
Administrator |
1999-08-23 - 2024-09-03
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
2014-12-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 27 |
||
Administrator |
2001-05-25 - 2023-05-16
Anenii Noi, Speia |
||
Administrator |
2001-05-07 - 2023-05-16
Anenii Noi, Speia |
||
Administrator |
2005-04-13
Cimişlia, Marienfeld |
||
Administrator |
2010-12-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 84/1, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1992-06-08
Străşeni, Bucovăţ, str. Ştefan cel Mare, 33/A |
||
Administrator |
2008-10-02
Glodeni, Sturzovca |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2013-03-28
Ialoveni |
||
Administrator |
2005-12-20 - 2022-07-19
mun. Chişinău, Dobrogea |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2008-03-28
Edineţ, Viişoara |
||
Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2012-08-21
mun. Chişinău, Vatra |