Культура овощей, рост фруктов и рост производства питомников
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-05-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 16, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2002-12-19 - 2015-12-04
Edineţ, Cepeleuţi |
||
Lichidator Administrator |
2003-04-15 - 2016-02-15
Străşeni, Sireţi |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1999-12-03 - 2016-01-25
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Lichidator |
2005-07-26 - 2016-02-22
Ungheni, Floreni |
||
Lichidator Administrator |
2008-02-25 - 2016-01-28
Făleşti, Catranîc |
||
Lichidator Administrator |
2013-01-18 - 2015-11-13
Orhei, Berezlogi |
||
Administrator |
2005-12-12 - 2022-04-13
Orhei, str. Negruzzi C., 68, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2012-11-22 - 2021-04-09
Ungheni, Zăzulenii Vechi |
||
Administrator |
2002-04-19
Făleşti, Năvîrneţ |
||
Administrator Lichidator |
2009-04-13 - 2021-04-12
Nisporeni, Boldureşti |
||
Administrator |
2000-03-02 - 2004-02-18
Soroca, Bulboci |
||
Administrator |
2008-02-11 - 2024-04-16
Teleneşti, Ţînţăreni |
||
Administrator |
2002-05-30
Cahul, Badicul Moldovenesc |
||
Administrator |
2002-08-05
Cantemir, Ţiganca |
||
Administrator |
2008-04-15
Făleşti, str. Bogdan-Vodă, 31, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2002-11-27
Rîşcani, Vasileuţi |
||
Administrator |
2003-04-15
Anenii Noi, Bulboaca |
||
Administrator |
2015-01-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 68/1, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2011-01-17 - 2021-04-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Călăraşi str-la, 12 |
||
Administrator |
2003-07-14
Drochia, Hăsnăşenii Mari |
||
Administrator |
2003-09-29
Leova, Cupcui |
||
Administrator |
2003-10-27
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
2003-11-10
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator Lichidator |
2007-05-16 - 2021-04-19
Nisporeni, str. Ştefan cel Mare, 38 |
||
Administrator |
2009-11-06
Criuleni, Hruşova |
||
Lichidator Administrator |
2014-04-24 - 2021-04-22
Anenii Noi, Roşcani |
||
Administrator |
2006-08-25
Briceni, Larga |
||
Administrator |
2012-03-30 - 2021-04-26
Sîngerei, Bălăşeşti |
||
Administrator |
1996-03-06 - 2022-04-18
Sîngerei, str. Independenţei, 127, ap.(of.) 16 |
||
Administrator Lichidator |
2014-09-23 - 2021-04-29
Orhei, Isacova |
||
Administrator |
2004-09-22
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Bucovina, 1/9 |
||
Administrator Lichidator |
2005-04-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 5/5, ap.(of.) 118 |
||
Administrator |
2013-02-12
Ialoveni, Alexandrovca |
||
Administrator |
2008-02-12 - 2022-05-17
Făleşti, Doltu |