Культура овощей, рост фруктов и рост производства питомников
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Administrator |
2006-02-03 - 2020-12-10
Taraclia, str. Ştefan cel Mare, 38 |
||
Lichidator Administrator |
2010-11-19 - 2020-12-10
Criuleni, Izbişte |
||
Administrator |
2011-11-01 - 2020-02-20
UTA Găgăuzia, Baurci, str. 40 let Octeabrea, 108/a |
||
Administrator |
2001-05-04 - 2020-02-21
Anenii Noi, Varniţa, str. Drăgan Maria str-la, 7 |
||
Administrator |
2007-08-20 - 2020-12-10
Ialoveni, str. Păcii, 1, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2007-08-29 - 2020-12-10
Ialoveni, Bardar |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2014-08-11
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 32/A, ap.(of.) 4 |
||
Lichidator Administrator |
2005-11-14 - 2019-12-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/G |
||
Lichidator Administrator |
2006-03-14 - 2019-12-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/G |
||
Lichidator Administrator |
2006-12-18 - 2019-12-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/G |
||
Administrator |
2014-10-06 - 2022-03-23
Bălţi, str. Decebal, 130 |
||
Administrator |
2008-03-31 - 2022-03-22
Briceni, Cotiujeni |
||
Administrator |
2014-01-29 - 2022-03-22
Hînceşti, Cărpineni, str. Costin Miron, 12 |
||
Administrator |
2012-08-03
Cahul, Bucuria |
||
Administrator |
1994-08-25 - 2013-04-22
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Doctor Svirski, 3 |
||
Administrator |
2009-04-28 - 2019-12-06
Glodeni, str. Ştefan cel Mare, 5, ap.(of.) 42 |
||
Administrator Lichidator |
2013-07-02 - 2019-12-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Rareş Petru, 39/1, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2012-09-24 - 2022-03-24
Sîngerei, Alexăndreni |
||
Administrator |
2008-02-25 - 2020-12-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 5/3, ap.(of.) 20 |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2010-08-09
Ialoveni, Dănceni |
||
Administrator Lichidator |
2011-01-25 - 2019-12-11
Anenii Noi, Cobusca Veche |
||
Administrator |
2008-05-23 - 2020-12-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 22/A, ap.(of.) 4 |
||
Lichidator |
2003-02-26
Rîşcani, Druţa |
||
Administrator |
2006-09-11 - 2021-03-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Lvov str-la 6, 11, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2003-11-17 - 2019-12-12
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Victoriei, 18 |
||
Administrator |
2008-06-16 - 2019-12-13
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 259 |
||
Administrator |
2004-06-08 - 2018-07-16
mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni, 12/5, ap.(of.) 88 |
||
Administrator |
2003-09-04 - 2020-05-08
UTA Găgăuzia, Congazcicul de Sus, str. Gagarin Iu., 66 |
||
Lichidator Administrator |
1996-12-11 - 2019-12-13
Leova, Beştemac |
||
Administrator Lichidator |
2008-01-15 - 2019-12-16
Orhei, Isacova |
||
Administrator |
1999-03-24 - 2004-12-02
Floreşti, Cerniţa |
||
Administrator |
2009-05-12 - 2020-12-16
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1999-01-22
mun. Chişinău, Truşeni |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2001-05-23 - 2019-12-17
Făleşti, Ciolacu Nou |
||
Lichidator Administrator |
2004-06-10
Glodeni, Sturzovca |