Культура овощей, рост фруктов и рост производства питомников
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2015-03-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 10, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2014-06-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru Petru, 21, ap.(of.) 133 |
||
Administrator |
2012-02-16 - 2018-11-08
Sîngerei, Pepeni |
||
Administrator |
2007-03-28 - 2012-07-27
Ialoveni, Moleşti |
||
Administrator |
2008-03-28 - 2012-07-30
Ialoveni, Nimoreni |
||
Administrator |
2009-03-31 - 2012-08-02
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Mateevici A., 12, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2009-04-01 - 2012-08-01
Ştefan Vodă, Antoneşti, str. Marx Karl, 47 |
||
Administrator |
2011-04-19 - 2012-11-30
Anenii Noi, Mereni, str. Blajinilor, 42 |
||
Administrator |
2011-04-07 - 2012-11-06
Făleşti, Hînceşti |
||
Administrator |
2011-06-01
Ungheni, Floriţoaia Veche |
||
Administrator |
2012-07-11 - 2012-08-20
Soroca, Căinarii Vechi |
||
Administrator |
1996-07-18 - 2012-12-18
Soroca, Tătărăuca Veche |
||
Administrator |
1993-06-01 - 2018-12-07
Rîşcani, str. Eternităţii, 3, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2002-01-31
Nisporeni, Grozeşti |
||
Administrator |
2000-06-15 - 2016-09-28
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Frunze M., 103 |
||
Administrator |
2003-01-30 - 2016-04-14
Ialoveni, Văsieni, str. Ştefan cel Mare, 99 |
||
Lichidator Administrator |
2003-03-12 - 2015-05-05
Anenii Noi, Şerpeni |
||
Administrator |
1995-10-26 - 2016-04-13
Edineţ, Ruseni |
||
Administrator |
2002-02-06 - 2013-01-18
Orhei, Furceni |
||
Administrator |
1995-06-12 - 2016-11-07
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Administrator |
2000-11-14 - 2013-01-21
Bălţi, str. Lăutarilor, 16 |
||
Administrator |
1993-05-17 - 2015-12-18
Rîşcani, Recea |
||
Administrator |
2002-03-01 - 2016-05-17
Cahul, str. Mateevici A., 106 |
||
Administrator |
2011-03-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cahul, 31, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2003-03-31 - 2015-01-21
Leova, Iargara, str. Mateevici A., 14, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1993-03-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Haltei, 41/a |
||
Administrator |
2005-07-14
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. 28 Iunie, 23 |
||
Administrator |
2000-01-24
Călăraşi, Hîrjauca |
||
Administrator |
2013-07-15 - 2021-03-11
Tiraspol, Dnestrovsc, str. Energheticov, 6, ap.(of.) 9 |
||
Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2012-11-09
mun. Chişinău, Codru, str. Pădurilor, 6 |
||
Administrator |
1992-04-28
Orhei, Sămănanca |
||
Administrator |
2007-01-12 - 2019-09-10
Soroca, Vădeni |
||
Administrator |
2004-08-18 - 2017-02-28
Hînceşti, Pereni |
||
Administrator |
2004-03-01
Şoldăneşti, Răspopeni |
||
Lichidator Administrator |
2004-03-25 - 2014-06-06
Rezina, Cogîlniceni |