Культура овощей, рост фруктов и рост производства питомников
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-04-01
Orhei, Ivancea |
||
Administrator |
2013-06-14
Sîngerei, Grigorăuca |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere |
2013-07-30
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
2013-11-06
Făleşti, Albineţul Vechi |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2012-04-10
Făleşti, Mărăndeni |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere |
2007-06-11
Ialoveni, str. Gagarin Iu., 51 |
||
Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2012-08-17
Ialoveni, Dănceni |
||
Administrator |
2012-10-30
Glodeni, Petrunea |
||
Administrator |
2011-06-17
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Administrator |
2011-02-03
Făleşti, Egorovca |
||
Administrator |
2013-06-17
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator |
2010-01-28
Rîşcani, Vasileuţi |
||
Administrator |
2010-04-07
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
2010-02-16
Hînceşti, Drăguşeni |
||
Administrator |
2009-05-26
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2004-04-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 4, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1999-03-24
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator |
2008-03-26
Orhei, Lucăşeuca |
||
Administrator |
2013-03-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Hîjdeu A., 91 |
||
Administrator Lichidator |
2008-02-14
Făleşti, Sărata Nouă |
||
Administrator |
2003-02-05 - 2008-07-24
Cahul, Găvănoasa |
||
Administrator |
2011-03-30 - 2018-06-29
Glodeni, Iabloana |
||
Administrator |
2008-01-15
Hînceşti, Oneşti |
||
Administrator |
2008-01-28
Cimişlia, Mereni |
||
Administrator |
1999-08-17 - 2022-08-17
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Cotovschi, 111 |
||
Administrator |
2005-04-01
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 39 |
||
Administrator |
2003-08-05 - 2018-11-07
Hînceşti, str. Industrială, 22 |
||
Administrator |
1996-11-29 - 2020-02-17
Bălţi, Elizaveta, str. Salcîmilor, 20 |
||
Administrator |
2007-02-19
Ungheni, Rădenii Vechi |
||
Administrator |
1999-03-29
Bălţi, str. Sf. Nicolae, 61, ap.(of.) 2 |
||
Întreprinderea Individuală CASIAN TAMARA Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2005-12-21 - 2011-01-27
Ungheni, str. Livezilor, 25 |
||
Administrator |
2000-06-20
Bălţi, str. Ostrovski, 70 |
||
Administrator |
2006-07-11 - 2021-12-28
Sîngerei, str. Prieteniei, 2/2 |
||
Administrator |
2004-03-10
Ialoveni, Costeşti, str. Decebal, 26 |
||
Administrator |
2000-06-30
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Cantemir Dimitrie bd., 14 |