Культура овощей, рост фруктов и рост производства питомников
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2004-02-20
Drochia, Gribova |
||
Administrator |
2011-11-29 - 2018-04-23
Teleneşti, Budăi |
||
Administrator |
2010-09-23
Cimişlia, Batîr |
||
Administrator |
2011-05-05 - 2021-03-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 18/1, ap.(of.) 96 |
||
Administrator |
2010-12-29
Cimişlia, str. 22 Decembrie, 5 |
||
Administrator |
2012-01-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Dicescu, 124 |
||
Administrator |
2012-08-07
Rezina, str. 1 Mai, 4 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2013-01-04
Bălţi, str. Konev Ivan, 20, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2006-04-11
Şoldăneşti, Climăuţii de Jos |
||
Administrator |
2015-03-10
Bălţi, str. Cehov, 23, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
2002-02-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 22, ap.(of.) 139 |
||
Administrator Lichidator |
2005-05-19 - 2020-11-19
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Mateevici A., 12, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2005-04-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 32/1 |
||
Lichidator Administrator |
1997-07-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/3 |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere |
2010-09-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 16, ap.(of.) 83 |
||
Administrator |
2012-01-20
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
2002-02-19
Străşeni, str. Orhei, 38B |
||
Administrator |
2009-11-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Galaţi, 17 |
||
Administrator |
2004-12-22 - 2018-04-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 11, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2014-02-13
Dubăsari, Doroţcaia |
||
Administrator |
2010-02-22
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Buiuclî Anton, 63 |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2011-09-09
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Administrator |
2001-04-05
Cimişlia, Sagaidac |
||
Administrator |
2006-06-12
Bălţi, str. Independenţei, 15 |
||
Administrator |
2014-07-24 - 2023-03-09
Orhei, Jora de Sus |
||
Administrator |
2014-07-02
Ialoveni, Alexandrovca |
||
Administrator |
2012-09-17
UTA Găgăuzia, Carbalia, str. Gaidarji G., 39 |
||
Lichidator |
2009-09-09
Ungheni, Frăsineşti |
||
Lichidator Administrator |
2014-10-30 - 2018-05-29
Criuleni, Bălăbăneşti |
||
Administrator |
2014-10-09
Cantemir, Capaclia |
||
Administrator |
2014-11-27
Cahul, Zîrneşti |
||
Administrator |
2014-12-05
Cahul, Lopăţica |
||
Administrator |
2003-01-27
Cimişlia, Valea Perjei |
||
Administrator |
2008-01-28
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lenin, 176 |
||
Administrator |
2015-02-20 - 2019-08-22
Anenii Noi, Delacău |