Культура овощей, рост фруктов и рост производства питомников
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2015-03-03
mun. Chişinău, Tohatin, str. Sadoveanu M., 27 |
||
Administrator |
2000-09-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 45 |
||
Administrator |
1998-04-15 - 2002-12-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 119 |
||
Administrator |
2013-08-20 - 2016-01-18
Bălţi, str. Putnei, 9 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2012-09-27 - 2018-04-13
Glodeni, str. Suveranităţii, 17 |
||
Administrator |
1998-06-09 - 2004-02-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Constructorilor, 44 |
||
Administrator |
1999-05-18 - 2018-06-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 128, ap.(of.) 5 |
||
Administrator Lichidator |
2009-04-22 - 2021-12-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 17 |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere |
2013-01-21
Străşeni, Căpriana |
||
Administrator |
2005-01-15
Sîngerei, Dumbrăviţa |
||
Administrator |
1998-06-12 - 2002-12-17
Ştefan Vodă, Crocmaz, str. Kirov, 24, ap.(of.) 103 |
||
Administrator |
1993-05-19 - 2003-01-29
Călăraşi, Săseni |
||
Administrator |
1999-10-27
Hînceşti, Fîrlădeni |
||
Administrator |
2001-07-23 - 2020-10-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sfîntul Gheorghe str-la, 51 |
||
Administrator |
1992-11-30 - 2018-04-13
Ungheni, str. Arghezi Tudor, 45 |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2006-09-04
Ialoveni, Dănceni |
||
Administrator |
2013-12-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ceucari, 5/6, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2012-07-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ureche Gr., 55/1, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2003-11-24 - 2016-04-05
Sîngerei, Mîndreştii Noi |
||
Administrator Lichidator |
2004-02-03 - 2017-07-04
Dubăsari, Coşniţa |
||
Administrator |
2014-06-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grenoble, 128/8 |
||
Administrator |
2008-09-18
Teleneşti, Brînzenii Noi |
||
Administrator |
2006-11-09
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Administrator |
1996-10-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 61, ap.(of.) 13 |
||
Lichidator Administrator |
2011-04-14 - 2018-10-10
Ialoveni, Ulmu |
||
Administrator |
2013-02-07
Anenii Noi, Floreni |
||
Administrator |
2014-10-21
Cantemir, Cociulia |
||
Administrator |
1996-07-16 - 2021-03-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/4, ap.(of.) 178 |
||
Administrator |
1996-10-14
Orhei, Ciocîlteni |
||
Administrator |
2004-02-24
Glodeni, Cobani |
||
Administrator |
2012-03-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 23, ap.(of.) 69 |
||
Administrator |
2009-12-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 7/3, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2004-02-17
Floreşti, Cuhureştii de Jos |
||
Lichidator Administrator |
2004-02-17 - 2009-06-02
Drochia, Baroncea |
||
Administrator |
2013-11-01 - 2016-10-25
mun. Chişinău, Goianul Nou |