Культура овощей, рост фруктов и рост производства питомников
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2010-07-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 5/3, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1999-02-25
Ştefan Vodă, Alava |
||
Administrator |
2010-03-26
Ialoveni, Costeşti |
||
Comitet Administrator Comitet |
1999-04-02
Ialoveni, Nimoreni |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2002-04-11 - 2011-12-12
Ungheni, str. Ungureanu Oleg, 1 |
||
ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ VALERIU GÎRLEA Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1998-11-24
Ungheni, str. Ungureanu Oleg, 1 |
||
Administrator |
2002-04-10
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lermontov M., 16B |
||
Administrator |
2001-10-19
Nisporeni, str. Păcii, 3/A, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2001-03-02 - 2011-12-05
Ungheni, str. Romană, 112/A |
||
Întreprinderea Individuală CAZMALÎ NICOLAI Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2006-09-26 - 2014-02-03
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Glavan Boris, 8 |
||
Lichidator |
2012-01-20 - 2016-03-04
Cimişlia, Albina |
||
Administrator Lichidator |
2014-07-25
Rîşcani, Sturzeni |
||
Administrator |
1999-06-14
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Frunze M., 28 |
||
Administrator |
2001-03-06
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 204/A, ap.(of.) 1 |
||
Lichidator Administrator |
2007-11-01 - 2017-03-02
Ocniţa, Corestăuţi |
||
Administrator |
2002-07-04 - 2008-10-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Ţăranilor, 149 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2000-09-28 - 2013-04-01
Donduşeni, Ţaul |
||
Întreprinzător Individual PURCEL IGOR Administrator provizoriu Administrator |
2000-09-28
UTA Găgăuzia, Carbalia |
||
Administrator |
1993-06-14
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 123 |
||
Lichidator Administrator |
1995-12-19
Soroca, str. Eminescu Mihai, 7, ap.(of.) 1 |
||
Lichidator Administrator |
2013-10-29 - 2018-01-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Basarabiei, 8 |
||
Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2010-07-28
Criuleni, Bălţata |
||
Lichidator Administrator |
2007-02-08 - 2020-04-24
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 109, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2005-11-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 34/1, ap.(of.) 302 |
||
Administrator |
1992-07-14 - 1998-03-30
Hînceşti, str. Polevaia, 3 Ђ |
||
Administrator |
1992-08-12 - 2001-07-11
Hînceşti, Nemţeni |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2005-12-19
Cantemir, Capaclia |
||
Administrator |
2004-02-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 97, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2009-07-17
Ialoveni, Horeşti |
||
Administrator |
2004-02-24
Anenii Noi, Cobusca Nouă |
||
Administrator |
2004-03-03
Străşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 31 |
||
Administrator |
2005-11-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 9/2, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1998-04-22
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Micle Veronica, 21 |
||
Administrator |
1993-04-08 - 2000-08-24
Hînceşti, Leuşeni |
||
Administrator |
2013-04-23
Făleşti, Năvîrneţ |