|
PURCEL IGOR
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2000-06-20 - 2016-03-01
Drochia, Pelinia
|
|
|
|
1997-07-21
Străşeni, str. Stamati C., 11
|
|
|
|
2007-09-26
Drochia, Fîntîniţa
|
|
|
|
2000-03-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 31, ap.(of.) 15
|
|
|
|
1995-03-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 91
|
|
|
|
2005-04-21
Cahul, Găvănoasa
|
|
|
|
2012-09-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 25/4, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2002-03-11 - 2010-03-24
Orhei, Susleni
|
|
|
|
2003-05-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 5, ap.(of.) 116
|
|
|
|
2001-05-17
mun. Chişinău, Cricova, str. Mioriţa, 29
|
|
|
|
1997-05-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Korolenko, 59/2, ap.(of.) 46
|
|
|
|
2014-10-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 27
|
|
|
|
2002-05-16 - 2014-08-06
Cahul, Colibaşi
|
|
|
|
2000-07-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 29, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2001-09-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Porumbiţei, 5/1
|
|
|
|
2003-08-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Caşu Gheorghe, 30/16
|
|
|
|
2003-08-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 31/2, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2003-09-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 12, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1992-09-21 - 2016-06-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 13
|
|
|
|
2003-08-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 4, ap.(of.) 226
|
|
|
|
2009-01-13 - 2019-06-10
Bălţi, str. Lermontov M., 1, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2000-05-29
Ialoveni, str. Moldova, 13
|
|
|
|
2000-02-03
Ştefan Vodă, Cioburciu
|
|
|
|
2001-07-11 - 2017-11-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 55/1, ap.(of.) 4
|
|
|
PLEŞCA RADU
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2002-01-31 - 2013-08-12
Ungheni, Todireşti
|
|
|
|
2000-12-06 - 2016-04-05
Făleşti, Răuţel
|
|
|
|
2003-01-13 - 2018-01-10
Dubăsari, Holercani
|
|
|
|
1992-11-18 - 2015-06-05
Bălţi, str. Moldovei, 134
|
|
|
|
2009-05-14
Hînceşti, Nemţeni
|
|
|
|
2011-03-17
UTA Găgăuzia, Etulia
|
|
|
|
2009-12-30 - 2018-01-10
Cimişlia, str. Cibotari Maria, 4
|
|
|
|
2001-03-27
mun. Chişinău, Sîngera, str. Viilor, 5
|
|
|
|
2013-02-05
Bălţi, str. Eminescu Mihai bd., 2, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1997-11-27 - 2000-07-26
Orhei, Bolohan
|
|
|
|
1992-12-23 - 2000-08-28
Orhei, Berezlogi
|
|