Культура овощей, рост фруктов и рост производства питомников
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Administrator |
1993-02-10 - 2012-05-05
Bălţi, str. Gagarin Iu., 114 |
||
Administrator |
1999-06-25 - 2011-11-11
Sîngerei, Heciul Vechi |
||
Administrator |
2012-09-11 - 2018-09-04
Glodeni, Ustia |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2001-02-07 - 2010-04-29
Edineţ, Alexăndreni |
||
Administrator |
2012-11-13
Briceni, str. Prieteniei, 8 |
||
Administrator Lichidator |
2010-05-12 - 2019-06-04
Bălţi, str. Feroviarilor, 2 |
||
Administrator Lichidator |
2000-03-22 - 2009-02-27
Edineţ, Alexeevca |
||
Administrator |
2002-12-03
Ocniţa, Mereşeuca |
||
Administrator |
2002-11-27 - 2009-09-30
Edineţ, Cupcini, str. Biruinţei, 27 |
||
Administrator |
2003-01-09
Ocniţa, Corestăuţi |
||
Administrator |
2000-03-20
Hînceşti, str. Florilor, 1/A |
||
Administrator |
2003-05-20 - 2013-05-15
Rîşcani, Singureni |
||
Administrator Lichidator Lichidator |
2000-11-14
Taraclia, Corten, str. Kirov, 4 |
||
Administrator |
2002-12-10
Orhei, Izvoare |
||
Administrator |
2009-12-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 6, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2004-04-01 - 2019-06-04
Bălţi, Sadovoe |
||
Administrator |
1999-04-07
Soroca, Stoicani |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2006-12-12 - 2018-02-05
Orhei, str. Stejarilor, 28 |
||
Administrator |
2007-03-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pruncul, 4/1 |
||
Administrator |
2008-04-16
Floreşti, Ghindeşti, str. Fabricii, 1 |
||
Administrator |
2006-09-05
Taraclia, Novosiolovca, str. 1 Mai str-la, 10 |
||
Administrator |
2002-04-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 50, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
2007-08-09 - 2020-04-08
Orhei, Jora de Jos |
||
Administrator |
2002-02-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tatarbunar, 40, ap.(of.) 2,3 |
||
Administrator |
2000-10-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 11, ap.(of.) 410 |
||
Întreprinderea Individuală DRUGUŞ ZINAIDA Lichidator Administrator |
1997-07-25 - 2015-04-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7 |
||
Administrator |
2001-03-16 - 2019-06-05
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 162, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2000-08-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 808, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2003-02-24
Orhei, str. 1 Mai, 55, ap.(of.) 15 |
||
Lichidator Lichidator Administrator |
1992-09-21
Criuleni, str. 31 August, 108 |
||
Administrator |
2000-07-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 20 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2003-07-09
Străşeni, Lozova, str. Biruinţei, 3 |
||
1998-06-04 - 2010-03-12
mun. Chişinău, Grătieşti, str. 1 Mai, 31 |
|||
Administrator |
2003-02-26
mun. Chişinău, Cricova, str. Frunze M., 60 |
||
Administrator |
2002-09-17 - 2008-09-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Igor, 3, ap.(of.) 25 |