Культура овощей, рост фруктов и рост производства питомников
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2013-11-05
Leova, str. Frumuşica, 6 |
||
Administrator Lichidator |
2010-04-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 26, ap.(of.) 42 |
||
Lichidator Administrator |
2005-04-27 - 2012-08-01
Făleşti, Risipeni |
||
Administrator |
2008-12-22
Rîşcani, str. Rareş Petru, 17, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2001-04-06 - 2020-11-11
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Sadoveanu M., 81 |
||
Administrator |
1999-04-14 - 2019-11-20
Drochia, Cotova |
||
Administrator |
2008-08-05
Edineţ, Hlinaia |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1997-08-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 15 |
||
Administrator |
2001-07-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grătieşti, 31 |
||
Administrator |
2002-10-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 59/2, ap.(of.) 37 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2003-02-05 - 2019-11-20
Drochia, Hăsnăşenii Mari |
||
Administrator |
2014-07-25 - 2020-02-03
Briceni, Criva |
||
Administrator |
2002-11-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sfatul Ţării, 14 |
||
Administrator |
1997-08-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 30, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
2006-10-13
Ungheni, Floreni |
||
Administrator |
2005-05-05
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 106 |
||
Administrator |
1992-09-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cupcea V., 53 |
||
Administrator |
2008-04-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Rareş Petru, 36, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2008-10-20
mun. Chişinău, Dumbrava |
||
Administrator |
2006-11-30
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2006-12-11
Rîşcani, Sturzeni |
||
Administrator |
2000-03-30
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lenin, 141 |
||
Administrator |
1999-10-19 - 2016-07-29
Ocniţa, Otaci, str. Ştefan cel Mare, 148 |
||
Administrator |
2001-01-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cireşilor, 61 |
||
Administrator |
2005-03-09
Donduşeni, Frasin |
||
Administrator |
2000-08-04
Anenii Noi, Maximovca |
||
Administrator |
2014-01-13 - 2019-11-21
Orhei, str. Cupcea V., 9, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2006-12-25 - 2013-07-31
Rîşcani, Zăicani |
||
Administrator |
1999-09-10 - 2000-11-28
Taraclia, Ciumai |
||
Administrator |
2003-01-13
Criuleni, str. Koşevoi Oleg, 6 |
||
Administrator |
1999-12-23
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
1995-02-03
Bălţi, str. Sf. Nicolae, 5/a |
||
Administrator |
2003-02-25 - 2019-11-21
Străşeni, Sireţi |
||
Administrator |
2002-12-16
Făleşti, Sărata Veche |
||
Lichidator Administrator |
2012-11-23 - 2021-11-04
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Ţepeş Vlad, 4 |