Культура овощей, рост фруктов и рост производства питомников
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2010-02-25 - 2021-09-13
Rezina, str. 27 August, 46, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
2013-11-26
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Jukov, 6 |
||
Administrator |
1995-10-27 - 2019-05-23
Teleneşti, Chiţcanii Vechi |
||
Administrator |
2014-02-13
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 9 |
||
Lichidator Administrator |
1993-03-01
Bălţi, str. Kiev, 114 |
||
Administrator |
2013-11-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 119 |
||
Administrator |
2013-11-28
Cimişlia, Hîrtop |
||
Lichidator Administrator |
2011-04-04
Orhei, Brăneşti |
||
Administrator |
2013-11-28
Sîngerei, Copăceni |
||
Administrator |
2014-11-17
Căuşeni, Ucrainca |
||
Administrator |
2013-12-23
Sîngerei, str. Şciusev A., 1 |
||
Administrator |
1993-06-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 338 |
||
Administrator |
1998-08-06 - 2000-10-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 4, ap.(of.) 80 |
||
Administrator |
2006-07-12
Briceni, str. Prieteniei, 11 |
||
Administrator |
2006-11-06
Glodeni, Limbenii Vechi |
||
Administrator |
2013-12-09
Glodeni, Duşmani |
||
Administrator |
2014-05-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 53, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2014-05-28
mun. Chişinău, Vatra |
||
Administrator |
2007-03-21 - 2017-08-29
Drochia, Dominteni |
||
Administrator |
2014-02-24
Ungheni, Mănoileşti |
||
Lichidator Administrator |
2007-11-13
Sîngerei, Biruinţa, str. Prieteniei, 15/A, ap.(of.) 5 |
||
Administrator Lichidator |
2002-08-14 - 2017-08-29
Ocniţa, Sauca |
||
Administrator |
2005-07-04 - 2020-07-16
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. 31 August, 238 of.2 |
||
Administrator |
2010-11-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 48/4 |
||
Administrator |
2014-05-29
Ialoveni, Bardar |
||
Administrator |
2008-02-29
Criuleni, Coşerniţa |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1999-10-25 - 2016-03-02
Leova, Borogani |
||
Administrator |
2008-04-16
mun. Chişinău, Codru, str. Sihastrului, 56 |
||
Administrator |
2013-12-13
Călăraşi, str. Eminescu Mihai, 28, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2002-03-21 - 2006-10-26
Soroca, Cosăuţi |
||
Administrator |
2013-12-10
Cimişlia, Ciucur-Mingir |
||
Administrator |
2008-05-13
Ialoveni, Văsieni |
||
Administrator |
2011-08-04 - 2014-12-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 7/2, ap.(of.) 98 |
||
Administrator |
2013-12-18
Rîşcani, Mihăileni |
||
Administrator |
1995-04-11
Briceni, Larga |