|
|
2014-07-31 - 2020-01-27
Leova, Borogani
|
|
|
|
2011-06-01
mun. Chişinău, Truşeni
|
|
|
|
2011-06-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Academician Sergiu Rădăuţanu, 9
|
|
|
|
2006-10-19 - 2018-09-12
Nisporeni, str. Marii Adunări Naţionale, 8, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2011-06-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 15, ap.(of.) 56
|
|
|
|
2011-06-10
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Eminescu Mihai, 12
|
|
|
|
2011-06-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 18/1, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2011-06-13
Ialoveni, Ţipala
|
|
|
|
2011-08-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Timiş, 15
|
|
|
|
2011-06-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 44, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2011-07-12
Ialoveni
|
|
|
|
2014-03-31
Teleneşti, Mîndreşti
|
|
|
|
2011-07-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Florile Dalbe, 3, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2011-07-21
Ialoveni, Bardar
|
|
|
|
2011-08-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 42, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2011-08-17
mun. Chişinău, Coloniţa, str. Decebal, 29, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2011-09-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 3/1, ap.(of.) 68
|
|
|
|
2011-09-05
Anenii Noi, str. Chişinăului, 83/B
|
|
|
|
2007-08-08
Făleşti, Albineţul Vechi
|
|
|
|
2011-10-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 1, ap.(of.) 68
|
|
|
|
2011-10-07
mun. Chişinău, Durleşti, str. Mitropolit Dosoftei, 27
|
|
|
|
2007-01-22 - 2019-10-30
Ocniţa, Lipnic
|
|
|
|
2007-10-02 - 2018-07-20
Glodeni, Limbenii Vechi
|
|
|
|
2011-05-19 - 2019-04-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Schinoasei, 1/2, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2011-11-04
Criuleni, Drăsliceni
|
|
|
|
2011-11-14
mun. Chişinău, Sîngera, str. Costin Miron, 2/A
|
|
|
|
2011-11-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 6
|
|
|
|
2014-04-04
mun. Chişinău, Codru, str. Sihastrului, 56, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2011-12-09
Străşeni, str. Sadoveanu M., 35, ap.(of.) 84
|
|
|
|
2011-12-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 23
|
|
|
|
2011-12-15
mun. Chişinău, Truşeni
|
|
|
|
2014-09-05 - 2016-09-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 46/6, ap.(of.) 59
|
|
|
RUSU DORIN
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2011-05-16
UTA Găgăuzia, Etulia, str. Lazo S., 4
|
|
|
|
2014-04-07
Orhei, Jora de Mijloc
|
|
|
|
2007-05-07
Bălţi, str. Darwin Charles, 3/A
|
|