Культура зерновых и бобовых, включая производство семян
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2016-11-22
Taraclia, Valea Perjei |
||
Administrator |
2020-06-01
Cahul, Brînza |
||
Administrator |
1999-07-25 - 2024-08-23
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
2003-12-12 - 2024-08-23
Nisporeni, Cioreşti |
||
Administrator |
2011-01-04
Taraclia, Cairaclia |
||
Administrator |
2022-05-10
Ungheni, Bumbăta |
||
Administrator |
2006-07-20
Ungheni, Cornova |
||
Administrator |
2002-04-03
Cahul, Burlăceni |
||
Administrator |
2021-08-05
Ungheni, Boghenii Noi |
||
Administrator |
2000-08-07
Nisporeni, Şişcani |
||
Administrator |
2017-11-03
Nisporeni, Brătuleni |
||
Administrator |
2001-02-28
Ungheni, Cioropcani |
||
Administrator |
2013-09-26
Nisporeni, Şişcani |
||
Administrator |
2004-01-26
Cahul, Alexanderfeld |
||
Administrator |
2005-06-13
Taraclia |
||
Administrator |
1999-03-23
Taraclia |
||
Administrator |
2005-11-07
Taraclia |
||
Administrator |
2014-05-15
Taraclia |
||
Administrator |
2022-02-24
Taraclia, Valea Perjei |
||
Administrator |
2000-06-28 - 2024-03-13
Cahul, Iujnoe |
||
Administrator |
1996-04-26 - 2024-03-14
Cahul, Manta |
||
Administrator |
1999-10-07
Donduşeni, Frasin |
||
Administrator |
2007-03-01
Donduşeni, Arioneşti |
||
Administrator |
2008-12-30
Ungheni, Costuleni |
||
Administrator |
2003-03-12 - 2024-03-15
Cahul, Zîrneşti |
||
Administrator |
2020-07-20 - 2024-03-15
Cahul, Brînza |
||
Administrator |
2004-12-27 - 2024-03-15
Cahul, Brînza |
||
Administrator |
1999-09-28
Făleşti, Albineţul Vechi |
||
Administrator |
2009-09-09
Ialoveni, Malcoci |
||
Administrator |
2019-08-14
Glodeni, Danu |
||
Administrator |
2000-01-04
Cahul, Baurci-Moldoveni |
||
Administrator |
2021-08-12
Cahul, Burlacu |
||
Administrator |
2019-02-21
Cahul, Burlacu |
||
Administrator |
2010-12-01
Cahul, Burlacu |
||
Administrator |
1999-06-10
Cahul, Burlacu |