Культура зерновых и бобовых, включая производство семян
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2003-05-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 87/7 |
||
Administrator |
2002-01-24
Glodeni, Cobani |
||
Administrator |
2008-06-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mălina Mică, 38 |
||
Administrator |
2018-05-24
Nisporeni, Bursuc |
||
Administrator |
2007-06-20
Ungheni, Vulpeşti |
||
Administrator Administrator provizoriu |
1999-07-12
Hînceşti, Stolniceni |
||
Administrator |
2007-09-28
Donduşeni, Scăieni |
||
Administrator |
1996-03-15
Ungheni, Sculeni |
||
Administrator |
2004-03-09
Căuşeni, Săiţi, str. Păcii, 2 |
||
Administrator |
2020-12-07
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
1995-03-24 - 2022-11-04
mun. Chişinău, Grătieşti, str. 31 August, 10 |
||
Lichidator Administrator |
2008-08-13 - 2023-05-22
Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 2 |
||
Administrator |
2013-12-11
Taraclia, Novosiolovca, str. Ţăranilor |
||
Administrator |
2003-04-01 - 2023-11-02
Şoldăneşti, str. Tinereţii, 29 |
||
Administrator |
2008-03-19
Ungheni, Cetireni |
||
Administrator |
2000-06-22
Cahul, Iujnoe |
||
Administrator |
2018-05-10
Cahul, Găvănoasa |
||
Administrator |
2000-05-11 - 2024-04-09
Cahul, Iujnoe |
||
Administrator |
1995-08-29
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 31 |
||
Lichidator |
2013-04-08 - 2024-05-20
Călăraşi, Hogineşti |
||
Administrator |
2008-02-06
Orhei, str. 1 Mai, 55, ap.(of.) 15 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2009-10-06 - 2022-12-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 3/6 |
||
Administrator |
2003-09-01
Orhei, str. Soltîs Ion, 6, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2012-12-21
Donduşeni, Braicău |
||
Administrator |
2006-11-02
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Lenin, 191 |
||
Administrator Lichidator |
2012-02-08
Taraclia, Balabanu |
||
Administrator |
2021-11-04
Donduşeni, Plop |
||
Administrator |
2005-02-21 - 2024-07-15
Donduşeni, Arioneşti |
||
Administrator |
2009-09-15 - 2023-01-05
Sîngerei, str. Independenţei, 14 |
||
Administrator |
2004-03-01
Cahul, Alexandru Ioan Cuza |
||
Administrator |
2001-08-19
Cahul, Roşu |
||
Administrator |
2020-12-08
Cahul, Lebedenco |
||
Administrator |
2007-08-20
Cahul, Lopăţica |
||
Administrator |
2008-10-20
Cahul, Roşu |
||
Administrator |
2004-01-26
Donduşeni, Briceni |