Культура зерновых и бобовых, включая производство семян
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-07-06 - 2024-04-01
Cahul, Taraclia de Salcie |
||
Administrator |
2005-01-05 - 2024-04-01
Cahul, Tartaul de Salcie |
||
Administrator |
2001-03-26 - 2024-04-01
Cahul, Cotihana |
||
Administrator |
2001-10-02 - 2022-05-18
Sîngerei, Biruinţa |
||
Administrator |
2014-02-07 - 2022-05-19
Sîngerei, str. Victoriei, 23 |
||
Administrator |
2013-12-16
Ungheni, Bumbăta |
||
Administrator |
2007-04-04
Rîşcani, Singureni |
||
Administrator |
2010-04-20 - 2024-04-04
Ungheni, Todireşti |
||
Administrator |
2015-07-08 - 2024-04-04
Ungheni, Cornova |
||
Administrator |
1999-07-25 - 2024-04-05
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
2019-09-04 - 2024-04-08
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
2013-12-16 - 2024-04-05
Nisporeni, Selişte |
||
Administrator |
2013-01-14 - 2024-04-04
Nisporeni, Cristeşti |
||
Administrator |
2004-08-26 - 2024-04-05
Ungheni, Unţeşti |
||
Administrator |
2017-04-19 - 2024-04-04
Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 5, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2020-12-17
Ungheni, Buciumeni |
||
Administrator |
2004-03-16 - 2024-04-08
Nisporeni, Valea-Trestieni |
||
Administrator |
2017-06-28
Ungheni, Gherman |
||
Administrator |
2003-11-07
Ungheni, Cornova |
||
Administrator |
2008-06-10
Ialoveni, Mileştii Mici |
||
Administrator |
2015-01-12
Ialoveni, Răzeni |
||
Administrator |
1997-03-17 - 2022-05-24
Cahul, str. Griviţei, 23 |
||
Administrator |
2011-08-11
Floreşti, Lunga |
||
Administrator |
2007-11-07 - 2022-05-24
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 16, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
2003-08-07 - 2022-05-23
Rezina, Ignăţei |
||
Administrator |
1996-09-13 - 2022-05-23
Orhei, Peresecina |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2011-02-03
Soroca, Schineni |
||
Administrator |
1992-08-20
mun. Chişinău, Durleşti, str. Lermontov M., 54 |
||
Administrator |
2003-11-27 - 2022-05-23
Şoldăneşti, Sămăşcani |
||
Administrator |
1997-06-25
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
1997-07-25
Anenii Noi, Varniţa, str. Cantemir D., 2 |
||
Administrator |
2003-01-23
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2011-03-01
Donduşeni, Arioneşti |
||
Administrator |
2019-12-09
Ungheni, Grozasca |
||
Lichidator Administrator |
1995-09-05 - 2022-05-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 84/6 |