Культура зерновых и бобовых, включая производство семян
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-07-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Luncii, 2/1 |
||
Administrator |
2005-10-13
Floreşti, str. Ciobanu Serghei, 1/A |
||
Lichidator Administrator |
2014-05-29 - 2019-09-02
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Turghenev, 13A |
||
Administrator |
2008-03-28 - 2012-07-30
Ialoveni, Nimoreni |
||
Administrator |
2008-04-21
Basarabeasca, Iserlia |
||
Administrator |
2011-04-19 - 2012-11-30
Anenii Noi, Mereni, str. Blajinilor, 42 |
||
Administrator |
2011-06-01
Ungheni, Floriţoaia Veche |
||
Administrator |
1998-12-11 - 2012-07-31
Hînceşti, Voinescu |
||
Administrator |
1993-01-22 - 2012-10-25
Drochia, Hăsnăşenii Noi |
||
Administrator |
1994-04-18 - 2012-09-13
Drochia, str. 27 August, 28, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2009-11-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 201 |
||
Administrator |
2003-01-30 - 2016-11-21
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2000-08-07
Sîngerei, Coşcodeni |
||
Administrator |
2000-08-08
Edineţ, Goleni |
||
Administrator |
1997-11-03 - 2016-12-13
Cahul, Bucuria |
||
Administrator |
2003-01-30 - 2016-04-14
Ialoveni, Văsieni, str. Ştefan cel Mare, 99 |
||
Administrator |
1999-06-09 - 2016-08-02
Sîngerei, Coşcodeni |
||
Administrator |
2003-04-16 - 2016-03-22
Cahul, str. Tineretului, 6""b |
||
Administrator |
2003-08-14 - 2016-08-01
Cahul, str. Vişinilor, 3/A |
||
Administrator |
2004-08-03 - 2024-04-30
Cahul, Badicul Moldovenesc |
||
Administrator |
2003-01-27
Orhei, Zahoreni |
||
Administrator |
2003-04-14 - 2015-02-10
Teleneşti, Căzăneşti |
||
Administrator |
2001-10-18 - 2015-07-14
Teleneşti, Chiţcanii Vechi |
||
Administrator |
2004-02-27 - 2024-04-30
Cahul, Badicul Moldovenesc |
||
Administrator |
2002-05-15 - 2013-04-25
Teleneşti, Negureni |
||
Administrator |
2003-08-18 - 2015-08-07
Teleneşti, Ţînţăreni |
||
Administrator |
2004-03-22
Cahul, Lebedenco |
||
Administrator |
1999-02-05 - 2015-05-06
Ştefan Vodă, Talmaza, str. 31 August |
||
Administrator |
1999-02-23 - 2014-06-24
Ştefan Vodă, Talmaza, str. 27 August |
||
Administrator |
1994-06-20 - 2016-10-03
Ştefan Vodă, Răscăieţi, str. Frunze M., 5 |
||
Administrator |
2003-05-13
Ungheni, str. Romană, 83 |
||
Administrator |
1992-10-15 - 2013-12-03
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Automobiliştilor, 8 |
||
Lichidator Administrator |
1999-06-30 - 2014-04-22
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 47 |
||
Lichidator |
2004-05-07 - 2015-01-31
Ungheni, Corneşti, str. Negruzzi C., 6 |
||
Administrator |
2017-08-02
Ungheni, Stolniceni |