Культура зерновых и бобовых, включая производство семян
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-02-19
Ungheni, Vulpeşti |
||
Administrator |
2021-11-15
Ungheni, Costuleni |
||
Administrator |
2016-02-23 - 2024-04-29
Ungheni, Morenii Noi |
||
Administrator |
2013-06-14
Sîngerei, Grigorăuca |
||
Administrator |
2014-07-15 - 2021-03-10
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Ştefan cel Mare, 23, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2013-11-06
Făleşti, Albineţul Vechi |
||
Administrator |
2013-10-09
Ungheni, Cetireni |
||
Administrator |
1994-02-22 - 2024-04-30
Ungheni, Unţeşti |
||
Administrator |
2001-05-25 - 2024-04-30
Nisporeni, Isăicani |
||
Administrator |
2001-01-26 - 2024-04-30
Nisporeni, Valea-Trestieni |
||
Administrator |
2001-05-25 - 2024-04-30
Nisporeni, Isăicani |
||
Administrator |
2019-10-24 - 2024-04-29
Nisporeni, Boldureşti |
||
Administrator |
2005-02-04 - 2024-04-29
Ungheni, Valea Mare |
||
Administrator |
2012-10-30
Glodeni, Petrunea |
||
Administrator |
2011-06-17
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Administrator Lichidator |
2013-12-14 - 2021-12-24
Ungheni, Chirileni |
||
Administrator |
2011-04-11
Floreşti, Vărvăreuca |
||
Administrator |
2000-06-28 - 2024-06-28
Taraclia, Balabanu |
||
Administrator |
2010-01-28
Rîşcani, Vasileuţi |
||
Administrator Lichidator |
2005-07-25
Bălţi, str. 31 August, 44 |
||
Administrator |
2009-03-16
Criuleni, Dolinnoe |
||
Administrator |
2009-05-26
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator Lichidator |
2005-05-26
Orhei, str. Unirii str-la, 23 |
||
Administrator |
2003-09-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 2/4/A, ap.(of.) 117 |
||
Administrator Lichidator |
2008-02-14
Făleşti, Sărata Nouă |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1999-08-23 - 2020-10-28
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 146/A |
||
Administrator |
2011-03-30 - 2018-06-29
Glodeni, Iabloana |
||
Administrator |
2008-01-25
Hînceşti, Horjeşti |
||
Administrator |
2008-02-11
Cimişlia, Lipoveni |
||
Administrator |
1996-09-03 - 2020-04-06
Orhei, str. Nistreană, 16, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2003-08-05 - 2018-11-07
Hînceşti, str. Industrială, 22 |
||
Administrator |
2000-10-18
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Lenin, 30 |
||
Administrator |
1999-03-05 - 2020-02-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 38/3, ap.(of.) 31 |
||
Întreprinderea Individuală CASIAN TAMARA Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2001-10-12 - 2006-11-14
Ungheni, Sculeni |
||
Întreprinderea Individuală CASIAN TAMARA Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2005-12-21 - 2011-01-27
Ungheni, str. Livezilor, 25 |