Культура зерновых и бобовых, включая производство семян
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-10-04 - 2014-09-01
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
2011-07-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lătăreţu Maria, 26/A |
||
Administrator |
2020-03-06 - 2024-01-23
Cahul, Andruşul de Jos |
||
Administrator |
2003-07-08 - 2024-01-23
Cahul, Andruşul de Jos |
||
Administrator |
2011-10-07
mun. Chişinău, Durleşti, str. Mitropolit Dosoftei, 27 |
||
Administrator |
2020-09-10
Cahul, Alexandru Ioan Cuza, str. Poştei, 7 |
||
Administrator |
2006-09-28 - 2012-07-13
Căuşeni, Zaim |
||
Administrator |
2016-12-07 - 2024-06-10
Donduşeni |
||
1992-04-28 - 2005-12-07
Ialoveni, str. Sihastru Daniil, 6, ap.(of.) 6 |
|||
Administrator |
2016-09-15 - 2024-01-26
Cahul, Andruşul de Sus |
||
Administrator |
2017-06-28 - 2024-01-26
Cahul, Andruşul de Sus |
||
Administrator |
2017-09-11
Cahul, Alexanderfeld |
||
Administrator |
2011-03-22
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 3, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2003-01-28 - 2024-01-26
Cahul, Burlacu |
||
Administrator |
2003-11-07 - 2024-01-25
Cahul, Manta |
||
Administrator |
2021-04-21 - 2024-02-06
Cahul, Văleni |
||
Administrator |
2011-06-17
Sîngerei, str. Independenţei, 107 |
||
Administrator |
2015-11-09
Cahul, Burlacu |
||
Administrator Lichidator |
2011-06-15 - 2017-11-27
Bălţi, str. Dubinovschi Lazăr, 12 |
||
Administrator |
2011-08-26
Sîngerei, Heciul Vechi |
||
Administrator |
2001-03-03 - 2024-01-26
Cahul, Manta |
||
Administrator |
2011-02-22
Taraclia, Novosiolovca |
||
Lichidator |
2014-07-14 - 2021-08-12
Drochia, str. Plămădeală A., 19 |
||
Administrator |
2000-03-15 - 2011-12-27
Leova, Ceadîr |
||
Administrator |
2014-11-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/6, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
2014-01-28
Drochia, Hăsnăşenii Mari |
||
Administrator |
1993-01-19 - 2018-07-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 86/1, ap.(of.) 182 |
||
Lichidator Administrator |
2012-09-27
Anenii Noi, str. Chişinăului, 81/b |
||
Administrator |
2014-04-11
Soroca, str. Parşin, 8 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2002-12-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Korolenko, 3, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1995-05-26
Basarabeasca, Sadaclia |
||
Administrator |
1994-04-05 - 2000-01-24
Sîngerei, Cozeşti |
||
Administrator |
2012-12-14
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 46 |
||
Administrator |
1999-11-30 - 2024-02-06
Cahul, Cîşliţa-Prut |
||
Administrator |
2011-05-05
Soroca, str. Cosăuţului, 2 |