Культура зерновых, технических и кормовых растений
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-11-24 - 2022-05-17
Rîşcani, Cucuieţii Noi |
||
Administrator |
2002-07-10 - 2022-05-18
Glodeni, Cobani |
||
Administrator |
2010-06-16 - 2022-05-19
Drochia, str. Independenţei, 17 |
||
Lichidator Administrator |
2008-01-14 - 2022-07-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Meniuc George, 46 |
||
Administrator |
2008-08-14 - 2022-05-19
Glodeni, Ciuciulea |
||
Administrator |
2014-02-07 - 2022-05-19
Sîngerei, str. Victoriei, 23 |
||
Administrator |
2014-11-10
mun. Chişinău, Tohatin |
||
Administrator |
2007-04-04
Rîşcani, Singureni |
||
Administrator Lichidator |
2014-12-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Varşovia, 2/A, ap.(of.) 138 |
||
Administrator |
2006-04-20
Ialoveni, Costeşti, str. Eminescu Mihai, 154 |
||
Administrator |
2015-01-26
Făleşti, Burghelea |
||
Administrator |
2011-11-15 - 2022-05-23
Bălţi, str. Karasiov Serghei, 41 |
||
Administrator |
2000-11-10
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Octombrie, 1 |
||
Administrator |
1992-09-29 - 2022-05-23
Făleşti, Natalievca |
||
Administrator |
2007-11-07 - 2022-05-24
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 16, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
2012-03-14 - 2022-05-24
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 19, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
1999-10-13
Făleşti, Doltu |
||
Administrator |
2007-11-01 - 2022-10-11
mun. Chişinău, Durleşti, str. Testemiţeanu N., 10 |
||
Administrator |
2005-05-23 - 2022-05-20
Făleşti, str. Eminescu Mihai, 9 |
||
Administrator |
2011-12-28
Bălţi, str. Victoriei bd., 90/A |
||
Administrator |
2013-06-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 44/1, ap.(of.) 17 |
||
Administrator Lichidator |
2013-05-28
Căuşeni, Baccealia |
||
Administrator |
1993-06-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 5/4, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2011-01-10
Călăraşi, Sadova |
||
Administrator |
2014-08-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Truşeni, 11 |
||
Administrator |
2005-08-03 - 2022-05-30
Leova, str. Caragiale I.L., 1, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1997-04-21 - 2022-07-01
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator Lichidator |
2003-04-10 - 2022-07-04
Glodeni, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 16 |
||
Administrator Lichidator |
1999-09-09
Teleneşti, Vadul-Leca |
||
Administrator |
2002-06-27 - 2023-04-18
Anenii Noi, Ţînţăreni |
||
Administrator |
2014-10-07
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Independenţei, 1 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1997-07-01
Străşeni, Romăneşti |
||
Administrator |
2001-12-27 - 2022-06-02
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
1992-09-30 - 2022-07-07
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1999-12-09
Rîşcani, Mihăileni |