Культура зерновых, технических и кормовых растений
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2013-01-18 - 2022-03-22
Cimişlia, Iurievca |
||
Administrator |
2010-09-17
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 100 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2000-01-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Kogălniceanu Mihail, 87 |
||
Administrator Lichidator |
2013-07-02 - 2019-12-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Rareş Petru, 39/1, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2011-12-15
Drochia, Hăsnăşenii Mari |
||
Lichidator Administrator |
1996-05-24 - 2009-12-14
Rezina, str. Cibotari Maria, 6 |
||
Administrator |
2001-02-20 - 2019-12-11
Taraclia, Tvardiţa, str. Lenin, 23 |
||
Administrator |
2008-02-25 - 2020-12-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 5/3, ap.(of.) 20 |
||
Administrator Lichidator |
2011-01-25 - 2019-12-11
Anenii Noi, Cobusca Veche |
||
Administrator |
2008-05-23 - 2020-12-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 22/A, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1998-11-12 - 2013-04-29
Făleşti, str. Tineretului, 17 |
||
Lichidator |
2003-02-26
Rîşcani, Druţa |
||
Administrator |
2006-08-23 - 2019-12-12
UTA Găgăuzia, Chiriet-Lunga, str. Svobodî, 1 |
||
Administrator |
2018-03-26
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
2004-06-08 - 2018-07-16
mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni, 12/5, ap.(of.) 88 |
||
Lichidator Administrator |
1996-12-11 - 2019-12-13
Leova, Beştemac |
||
Administrator Lichidator |
2008-01-15 - 2019-12-16
Orhei, Isacova |
||
Administrator |
1997-03-03 - 2005-01-20
Ungheni, Grozasca |
||
Administrator |
1996-03-25 - 2005-01-20
Ungheni, Sculeni |
||
Administrator |
1999-03-24 - 2004-12-02
Floreşti, Cerniţa |
||
Administrator |
1992-07-17
Rîşcani, Duruitoarea Nouă |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2001-05-23 - 2019-12-17
Făleşti, Ciolacu Nou |
||
Lichidator Administrator |
2004-06-10
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator Lichidator |
2012-06-22
Cantemir, Coştangalia |
||
Administrator Lichidator |
2013-01-10 - 2023-04-03
Glodeni, Balatina |
||
Administrator |
2014-09-03 - 2022-03-30
Cimişlia, str. Alecsandri Vasile, 51 |
||
Administrator |
1994-03-21 - 2022-03-30
Cimişlia, str. Iorga Nicolae, 22 |
||
Administrator |
1997-06-25 - 2013-07-11
Criuleni, str. Orheiului, 46/A |
||
Administrator |
2008-07-10 - 2019-12-26
Rezina, Echimăuţi |
||
Administrator Lichidator |
2014-10-17
Hînceşti, Cărpineni, str. Grădinarilor, 74 |
||
Administrator |
2006-09-04
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Teplicinaia, 2 |
||
Administrator |
2014-02-18
Cahul, Luceşti |
||
Administrator Lichidator |
2006-03-17 - 2023-01-11
Călăraşi, Sadova |
||
Administrator |
1995-09-28 - 2021-03-24
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2004-06-14 - 2019-12-31
Floreşti, Prajila |